MAÑAS CALVET ALBERTO LUIS
Informe ejecutivo de MAÑAS CALVET ALBERTO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MAÑAS CALVET ALBERTO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BETPLUS NOROESTE SL | Administrador Solidario | 26/09/2022 | |
LUCKIA GAMING GROUP SA | Apoderado Mancomunado | 02/06/2022 | |
LUCKIA RETAIL SA | Apoderado Mancomunado | 02/03/2021 | |
SERDISGA 2000 SL | Apoderado Mancomunado | 27/01/2021 | |
GRAN CASINO NERVION SA | Consejero | 29/09/2020 | |
LUCKIA RETAIL SA | Apoderado | 03/09/2020 | |
LUCKIA GAMING GROUP SA | Apoderado | 31/07/2020 | |
LUCKIA GAMING GROUP SA | Apoderado Mancomunado | 16/12/2019 | |
UNION DE OPERADORES REUNIDOS SA | Apoderado Mancomunado | 16/12/2019 | |
CORUÑESA DE INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado | 16/12/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MAÑAS CALVET ALBERTO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAÑAS CALVET ALBERTO LUIS
Empresa: GRAN CASINO NERVION SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gonzalez Fuentes Jose
- Gonzalez Fuentes Jose Alfredo
- Mañas Calvet Alberto Luis
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4653 , F 79, S 8, H BI 13280, I/A 69 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-48
Empresa: LUCKIA GAMING GROUP SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3786 , F 153, S 8, H C 6799, I/A 186 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-15
Empresa: BETPLUS GALICIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bertolo Otero Jose Roberto
- Gonzalez Fuentes Jose Alfredo
- Mañas Calvet Alberto Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3618 , F 187, S 8, H C 55672, I/A 9 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-15
Empresa: LUCKIA NAVARRA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Fuentes Jose Alfredo
- Mañas Calvet Alberto Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 47, S 8, H C 57172, I/A 2 (26/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-15
Empresa: LUCKIA GAMING GROUP SA
Apoderado Mancomunado
- Bertolo Otero Jose Roberto
- Carretero Martinez Jesus
- Gonzalez Manteiga Eva
- Mañas Calvet Alberto Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3551 , F 188, S 8, H C 6799, I/A 170 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-15
Empresa: BETPLUS GALICIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bertolo Otero Jose Roberto
- Gonzalez Fuentes Jose Alfredo
- Mañas Calvet Alberto Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3618 , F 187, S 8, H C 55672, I/A 8 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-15
Empresa: LUCKIA RETAIL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bertolo Otero Jose Roberto
- Gonzalez Fuentes Jose Alfredo
- Mañas Calvet Alberto Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10252, L 7534, F 30, S 8, H V 144291, I/A 54 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-46
Empresa: SERDISGA 2000 SL
Apoderado Mancomunado
- Bertolo Otero Jose Roberto
- Couceiro Dorado Antonio
- Gonzalez Fuentes Jose Alfredo
- Mañas Calvet Alberto Luis
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 19, S 8, H C 11068, I/A 30 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-15
Empresa: GRAN CASINO NERVION SA
Consejero
- Mañas Calvet Alberto Luis
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4653 , F 26, S 8, H BI 13280, I/A 59 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-48
Empresa: LUCKIA RETAIL SA
Apoderado
- Mañas Calvet Alberto Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10252, L 7534, F 29, S 8, H V 144291, I/A 49 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-46
VER MAS ACTOS
Información de MAÑAS CALVET ALBERTO LUIS
Mostramos los datos de MAÑAS CALVET ALBERTO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAÑAS CALVET ALBERTO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos