GONZALEZ MANTEIGA EVA MARIA
Informe ejecutivo de GONZALEZ MANTEIGA EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ MANTEIGA EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIGUEL A. GONZALEZ GALARRAGA SL | Apoderado | 16/09/2024 | |
SIDESA REAL ESTATE SA | Apoderado | 20/07/2016 | |
EGASA INVESTMENT CORPORATION SL | Apoderado | 20/07/2016 | |
LUCKIA GAMING GROUP SA | Apoderado | 20/07/2016 | |
LUCKIA GAMING GROUP SA | Consejero | 01/07/2015 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MANTEIGA EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MANTEIGA EVA MARIA
Empresa: MIGUEL A. GONZALEZ GALARRAGA SL
Apoderado
- Gonzalez Manteiga Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 9156, I/A 9 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-39
Empresa: LUCKIA GAMING GROUP SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3786 , F 153, S 8, H C 6799, I/A 186 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-15
Empresa: LUCKIA GAMING GROUP SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3551 , F 178, S 8, H C 6799, I/A 137 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-15
Empresa: LUCKIA GAMING GROUP SA
Apoderado
- Gonzalez Manteiga Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3551 , F 170, S 8, H C 6799, I/A 112 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-15
Empresa: EGASA INVESTMENT CORPORATION SL
Apoderado
- Gonzalez Manteiga Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3445 , F 23, S 8, H C 34810, I/A 20 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-15
Empresa: SIDESA REAL ESTATE SA
Apoderado
- Gonzalez Manteiga Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3192 , F 73, S 8, H C 8861, I/A 22 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-15
Empresa: EGASA XXI SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3260 , F 121, S 8, H C 6799, I/A 98 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-15
Empresa: LUCKIA FRANQUICIAS SL
Apoderado
- Gonzalez Manteiga Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3536 , F 217, S 8, H C 52057, I/A 2 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-15
Empresa: INVERSIONES CARLOS III SL
Apoderado
- Gonzalez Manteiga Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3539 , F 80, S 8, H C 53268, I/A 6 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-15
Información de GONZALEZ MANTEIGA EVA MARIA
Mostramos los datos de GONZALEZ MANTEIGA EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MANTEIGA EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos