MALET MESTRE BEATRIZ
Informe ejecutivo de MALET MESTRE BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MALET MESTRE BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORTODONCIA INTEGRAL PAU CLARIS SL | Administrador Unico | 15/02/2017 | 05/07/2017 |
ODONTOCENTRE ALMOGAVERS SCP | Liquidador | 31/05/2017 | 31/05/2017 |
ODONTOCENTRE ALMOGAVERS SCP | Administrador Solidario | 07/01/2009 | 31/05/2017 |
ORTODONCIA INTEGRAL PAU CLARIS SL | Administrador Solidario | 17/09/2015 | 15/02/2017 |
VINCULACIONES DE MALET MESTRE BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALET MESTRE BEATRIZ
Empresa: CLINICA DENTAL B. MALET SLP
Administrador Unico
- Malet Mestre Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44990 , F 194, S 8, H B 473486, I/A 4 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-08
Empresa: ODONTOCENTRE ALMOGAVERS SCP
Liquidador
- Malet Mestre Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40945 , F 46, S 8, H B 377851, I/A 2 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-08
Empresa: ODONTOCENTRE ALMOGAVERS SCP
Administrador Solidario
- Malet Mestre Beatriz
- Utrilla Calle Walter
Liquidador
- Malet Mestre Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40945 , F 46, S 8, H B 377851, I/A 2 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-08
Empresa: CLINICA DENTAL B. MALET SLP
Administrador Unico
- Malet Mestre Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44990 , F 193, S 8, H B 473486, I/A 2 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-08
Empresa: CLINICA DENTAL B. MALET SLP
Administrador Solidario
- Malet Casajuana Alfonso
- Malet Mestre Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44990 , F 193, S 8, H B 473486, I/A 2 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-08
Empresa: CLINICA DENTAL B. MALET SLP
Administrador Solidario
- Malet Casajuana Alfonso
- Malet Mestre Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44990 , F 192, S 8, H B 473486, I/A 1 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-08
Empresa: ODONTOCENTRE ALMOGAVERS SCP
Administrador Solidario
- Malet Mestre Beatriz
- Utrilla Calle Walter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40945 , F 44, S 8, H B 377851, I/A 1 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-08
Información de MALET MESTRE BEATRIZ
Mostramos los datos de MALET MESTRE BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALET MESTRE BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos