MALET CASAJUANA ALFONSO
Informe ejecutivo de MALET CASAJUANA ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MALET CASAJUANA ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALERGOCENTRE SL | Administrador | 16/03/2017 | |
AVANTA MEDICAL SL | Administrador | 17/02/2017 | |
ORTODONCIA INTEGRAL PAU CLARIS SL | Administrador Solidario | 17/09/2015 | 15/02/2017 |
VINCULACIONES DE MALET CASAJUANA ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALET CASAJUANA ALFONSO
Empresa: ALERGOCENTRE SLP
Administrador
- Malet Casajuana Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40693 , F 142, S 8, H B 3587, I/A 11 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-08
Empresa: ALERGOLAB SLP
Administrador
- Malet Casajuana Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31564 , F 182, S 8, H B 194057, I/A 5 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-08
Empresa: CLINICA DENTAL B. MALET SLP
Administrador Solidario
- Malet Casajuana Alfonso
- Malet Mestre Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44990 , F 193, S 8, H B 473486, I/A 2 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-08
Empresa: CLINICA DENTAL B. MALET SLP
Administrador Solidario
- Malet Casajuana Alfonso
- Malet Mestre Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44990 , F 192, S 8, H B 473486, I/A 1 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-08
Información de MALET CASAJUANA ALFONSO
Mostramos los datos de MALET CASAJUANA ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALET CASAJUANA ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos