MALDONADO BARCENILLA JORGE
Informe ejecutivo de MALDONADO BARCENILLA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MALDONADO BARCENILLA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREEN ELECTRIC SL | Socio Unico | 30/09/2021 | |
GREEN ELECTRIC SL | Administrador Unico | 18/07/2014 | |
INELFEMA SL | Administrador Mancomunado | 18/07/2014 | |
TEGRA SL | Administrador Solidario | 08/06/2010 |
VINCULACIONES DE MALDONADO BARCENILLA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALDONADO BARCENILLA JORGE
Empresa: GREEN ELECTRIC SL
Socio Único
- Maldonado Barcenilla Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 71, S 8, H VA 23205, I/A 4 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-47
Empresa: INELFEMA SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Perez Daniel
- Maldonado Barcenilla Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1189 , F 145, S 8, H VA 17706, I/A 3 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-47
Empresa: INELFEMA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Perez Daniel
- Maldonado Barcenilla Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1189 , F 145, S 8, H VA 17706, I/A 3 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-47
Empresa: GREEN ELECTRIC SL
Administrador Unico
- Maldonado Barcenilla Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 70, S 8, H VA 23205, I/A 2 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-47
Empresa: GREEN ELECTRIC SL
Administrador Solidario
- Fernandez Perez Daniel
- Maldonado Barcenilla Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 70, S 8, H VA 23205, I/A 2 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-47
Empresa: TEGRA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Perez Daniel
- Garcia-abril Calderon Eduardo
- Maldonado Barcenilla Jorge
- Melero Tomas Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 125, S 8, H VA 23219, I/A 1 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-47
Empresa: GREEN ELECTRIC SL
Administrador Solidario
- Fernandez Perez Daniel
- Maldonado Barcenilla Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 68, S 8, H VA 23205, I/A 1 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-47
Información de MALDONADO BARCENILLA JORGE
Mostramos los datos de MALDONADO BARCENILLA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALDONADO BARCENILLA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos