GARCIA-ABRIL CALDERON EDUARDO
Informe ejecutivo de GARCIA-ABRIL CALDERON EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA-ABRIL CALDERON EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOSEES MEDIA SL | Administrador Unico | 17/05/2018 | |
EASY Q CONSULTORIA DE CALIDAD SL | Liquidador | 16/04/2018 | |
DESELCA EVENTOS SL | Administrador Unico | 24/11/2016 | |
LOGIN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SL | Administrador Unico | 12/06/2015 | |
TEGRA SL | Administrador Solidario | 08/06/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA-ABRIL CALDERON EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA-ABRIL CALDERON EDUARDO
Empresa: SOSEES MEDIA SL
Administrador Unico
- Garcia-abril Calderon Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1539 , F 98, S 8, H VA 29841, I/A 1 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-47
Empresa: EASY Q CONSULTORIA DE CALIDAD SL
Liquidador
- Garcia-abril Calderon Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 136, S 8, H SA 16412, I/A 3 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-37
Empresa: DESELCA EVENTOS SL
Administrador Unico
- Garcia-abril Calderon Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 81, S 8, H VA 28616, I/A 1 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-47
Administrador Unico
- Garcia-abril Calderon Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1247 , F 156, S 8, H VA 19011, I/A 3 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-47
Administrador Solidario
- Garcia-abril Calderon Eduardo
- Melero Tomas Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1247 , F 156, S 8, H VA 19011, I/A 3 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-47
Empresa: TEGRA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Perez Daniel
- Garcia-abril Calderon Eduardo
- Maldonado Barcenilla Jorge
- Melero Tomas Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 125, S 8, H VA 23219, I/A 1 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-47
Información de GARCIA-ABRIL CALDERON EDUARDO
Mostramos los datos de GARCIA-ABRIL CALDERON EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA-ABRIL CALDERON EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos