MALAGON LUESMA MARIA DE LAS NIEVES
Informe ejecutivo de MALAGON LUESMA MARIA DE LAS NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MALAGON LUESMA MARIA DE LAS NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Mancomunado | 20/05/2015 | 11/01/2021 |
AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/11/2018 | 11/01/2021 |
AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Solidario | 11/01/2021 | |
AXA AURORA VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 30/04/2015 | 29/12/2020 |
AXA AURORA VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 15/11/2018 | 29/12/2020 |
AXA PENSIONES SA ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES | Apoderado | 15/11/2018 | 29/12/2020 |
AXA AURORA VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 29/12/2020 | |
AXA GLOBAL DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Solidario | 16/11/2018 | 19/09/2019 |
AXA VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/05/2015 | 27/02/2018 |
AXA VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 11/08/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MALAGON LUESMA MARIA DE LAS NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALAGON LUESMA MARIA DE LAS NIEVES
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez De Dalmau Pedro
- Alvarez Huarte Miguel Angel
- Avenel Christophe
- Avenel Christophe
- Baniandres Avendaño Isidro
- Barahona Sanz Yolanda
- Bayona Salvadores Gerard
- Caballero Trigo Francisco Javier
- Carmona Jesus
- Carrera Correa Maria Beatriz
- De La Rica Aspiunza Gabriel
- Decker Erick Jean Charles
- Delgado Duran Joaquin
- Fabregas Cata Juan
- Falco Ramos Isabel
- Fernandez Paris Nuria
- Feu Tomas Marcal
- Figueroa Luna Rodrigo
- Gallardo Sastre Maria Lourdes
- Garcia Garcia Ester
- Gayo Bellido Silvia
- Gonzalez Gimenez Susana
- Malagon Luesma Maria De Las Nieves
- M. B. S.
- Montane Salud Jose Maria
- Navarro Garcia Pedro Antonio
- Navarro Hidalgo Marisol
- Parra Jimenez Francisco Javier
- Paton Cano Angel
- Ragull Arranz Jordi
- Rial Del Rio Patricia
- Rojo Perez Laura
- Salazar Casanova Igor
- Sanchez Pato Ricardo
- Vazquez Fernandez Antonio
Apoderado Mancomunado
- Carmona Jesus
- Carrera Correa Maria Beatriz
- De La Rica Aspiunza Gabriel
- Malagon Luesma Maria De Las Nieves
- Martin Menendez Enrique
- Martos Ruiperez Daniel
- Milla Molina Angela
- Milla Molina Angela
- Milla Molina Angela
- Saez De Jauregui Sanz Luis Maria
- Sandoval Garzon Andres Julian
- Serrano Lopez Roberto Eduardo
- Tourchine Roig Jorge
- Yahia-cheikh Serra Noreddine
Apoderado Solidario
- Babiano Sanchez Dionisio
- Berral Lorca Alberto
- Caldes Santamaria Gabriel
- Carmona Jesus
- Carmona Jesus
- Carmona Jesus
- Carmona Jesus
- Carmona Jesus
- Carrera Correa Maria Beatriz
- Cordoba Lozano Maria Nieves
- Costa Maso Antoni
- De La Fuente Espi Florent
- Dominguez Hernandez Carlos
- Echeto Goizueta Ines Ainhoa
- Escobar Alvarez Jorge Juan
- Escobar Alvarez Jorge Juan
- Fabregas Garcia Nuria
- Fernandez Noguerol Pedro
- Fernandez Paris Nuria
- Ferrer Villanueva Maria Teresa
- Florez Ordoñez Ana Clara
- Garcia Subira Daniel
- Gayo Bellido Silvia
- Gomez Rodriguez Maria Teresa
- Gordilo Hidalgo Ignacio
- Iglesias Saez Jose Carlos
- Lizano Martinez De Aragon Javier
- Lizano Martinez De Aragon Javier
- Lumbreras Alija Ana
- Malagon Luesma Maria De Las Nieves
- Marcos Galan Paulino
- Marin Lopez David
- Martinez Acedo Yolanda
- Martinez Moral Beatriz
- Martos Ruiperez Daniel
- Milla Molina Angela
- Milla Molina Angela
- Moreno Canovas Antonio
- Moreno Cruz Daniel
- Paradela Rodrigo Maria
- Querol Bertolucci Miguel
- Raya Castillo Rafael
- Saez De Jauregui Sanz Luis Maria
- Sandoval Garzon Andres Julian
- Serrano Lopez Roberto Eduardo
- Sobrino Sanz Maite
- Sobrino Sanz Maite
- Sobrino Sanz Maite
- Soley Andres Maria Mercedes
- Tejedor Cortes Laura
- Torrubia Vadillo Ricardo
- Yahia-cheikh Serra Noreddine
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2879 , F 69, S 8, H PM 61041, I/A 246 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-07
Apoderado
- Babiano Sanchez Dionisio
- Berral Lorca Alberto
- Blanc Roquer Arturo Emilio
- Caballero Trigo Francisco Javier
- Cabrera Fuste Juan
- Carmona Jesus
- Carmona Jesus
- Carrera Correa Maria Beatriz
- Carrera Correa Maria Beatriz
- Cordoba Lozano Maria Nieves
- Costa Maso Antoni
- De La Fuente Espi Florent
- De La Rica Aspiunza Gabriel
- Del Alamo Burgos Jose M Iguel
- Echeto Goizueta Ines
- Entrala Adame Eduardo
- Fabregas Garcia Nuria
- Fernandez Noguerol Pedro
- Figueroa Luna Rodrigo
- Florez Ordoñez Ana Clara
- Garcia Garcia Ester
- Garcia Subira Daniel
- Gayo Bellido Silvia
- Gayo Bellido Silvia
- Gomez Rodriguez Maria Teresa
- Lizano Martinez De Aragon Javier
- Lizano Martinez De Aragon Javier
- Lopez Frigola Lluis
- Malagon Luesma Maria De Las Nieves
- Malagon Luesma Maria De Las Nieves
- Marcos Galan Paulino
- Marin Lopez David
- Martin Menendez Enrique
- Martinez Acedo Yolanda
- Martinez Moral Beatriz
- Martos Ruiperez Daniel
- Martos Ruiperez Daniel
- Mestre Garcia Jorge
- Milla Molina Angela
- Moreno Canovas Antonio
- Moreno Cruz Daniel
- Moreno Cruz Daniel
- Navarro Garcia Pedro Antonio
- Ortiz Perea Francisco
- Ortiz Perea Francisco
- Parra Jimenez Francisco Javier
- Querol Bertolucci Miguel
- Raya Castillo Rafael
- Saez De Jauregui Sanz Luis
- Sanchez Pato Ricardo
- Sandoval Garzon Andres Julian
- Sanz Acon Jorge
- Serrano Lopez Roberto Eduardo
- Sobrino Sanz Maite
- Somoza Garcia Fernando
- Tejedor Cortes Laura
- Teran Marcos Ana
- Torrubia Vallido Ricardo
- Tourchine Roig Jorge
- Vaqueriza Gonzalez Daniel
- Yahia-cheikh Serra Noreddine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5949 , F 28, S 8, H BI 640,A , I/ 729 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-48
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abaigar Atucha Andoni Josu
- Avenel Christophe
- Bernues Anaya Maria Loreto
- Beunza Santolaria Maria Esperanza
- Carmona Jesus
- Carrera Correa Maria Beatriz
- Costa Maso Antoni
- De La Rica Aspiunza Gabriel
- Decker Erick Jean Charles
- Del Alamo Burgos Jose M Iguel
- Entrala Adame Eduardo
- Fabregas Cata Juan
- Falco Ramos Isabel
- Feu Tomas Marcal
- Figueroa Luna Rodrigo
- Garcia Garcia Ester
- Gayo Bellido Silvia
- Gonzalez Gimenez Susana
- Guzman Pascual Beatriz
- Malagon Luesma Maria De Las Nieves
- Martinez Acedo Yolanda
- Martos Ruiperez Daniel
- Molina Escolano Laura
- Montane Salud Jose Maria
- Rios De La Mora Josep
- Ruiz Felipe Martin
- Sicre Sequero Virginia
- Teledor Cortes Laura
- Teran Marcos Ana
- Tourchine Roig Jorge Andres
- Villares Carreira Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5905 , F 187, S 8, H BI 70599, I/A 43 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-48
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arevalo Gonzalez Isabel
- Arrojo Navarro Belen
- Baniandres Avendaño Isidro
- Bayona Salvadores Gerard
- Berral Lorca Alberto
- De La Rica Aspiunza Gabriel
- Echeto Goizueta Ines Ainoha
- Echeto Goizueta Ines Ainoha
- Figueroa Luna Rodrigo
- Figueroa Luna Rodrigo
- Garzon Merino Fuencisla
- Gayo Bellido Silvia
- Grimoux Stephane Jean Rene
- Kleber Joseph Esclavard Thomas Eric
- Navarro Hidalgo Maria Del Sol
- Paton Cano Angel
- Ruiz De Azcarate Garcia De Loma Emma
- Ruiz De Gauna Amato Ainara Beatriz
- Sanchez Rodriguez Olga
- Tourtchine Roig Jorge
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Alvarez Huarte Miguel Angel
- Amat Vilaro Pau
- Arisa Exposito Ernest
- Ayala Briz Esther
- Benito Benito Monica
- Benito Benito Monica
- Bonifacio Ramos Maria Dolores
- Caballero Estevez Mariano
- Carrera Correa Maria Beatriz
- Carrera Correa Maria Beatriz
- Decker Erick Jean Charles
- Dorado Vazquez Miriam Eloisa
- Garcia Garcia Esther
- Garcia Garcia Esther
- Gonzalez Garcia Concepcion
- Gonzalez Gimenez Susana
- Herrera De La Cuadra Luis
- Malagon Luesma Maria De Las Nieves
- Martinez Barros Rosa
- Martinez Fernandez Santiago
- Moreno Jimenez Lourdes
- Moreno Jimenez Lourdes
- Ojeda Fernandez Angela Maria
- Plaza Vinatea Maria Mercedes
- Ragull Arranz Jordi
- Ropero Martinez Rosa Maria
- Vazquez Fernandez Antonio
- Vazquez Fernandez Antonio
Apoderado
- Abaigar Atucha Andoni Jesus
- Abaigar Atucha Andoni Jesus
- Amat Vilaro Pau
- Amat Vilaro Pau
- Aniento Fernandez Piedra Luis Angel
- Arrojo Navarro Belen
- AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA
- Axa Investment Managers Uk Limited
- Barahona Sanz Yolanda
- Barros Feteira Igor
- Bernues Anaya Maria Loreto
- Bernues Anaya Maria Loreto
- Beunza Santolaria Maria Esperanza
- Beunza Santolaria Maria Esperanza
- Blanco Garcia Alvaro
- Burgos Urioste Cristina
- Chacon Dominguez Jose Tomas
- Corbaton Anchuelo Maria Del Carmen
- Cortes Maiques Federico
- Cotonat Miguel Enric
- Da Silva Oliveira Nuno Miguel
- De Jose Guijarro Maria Angeles
- De La Hoz Mancebo Elena
- De Vega Diaz Teresa
- Decker Erick Jean Charles
- Decker Erick Jean Charles
- Diaz Ubierna Frechoso Francisco Javier
- Domenech Sanchez Jose Manuel
- Escobar Alvarez Jorge Juan
- Escudero Valbuena Pilar
- Fabregas Cata Juan
- Fabregas Cata Juan
- Falco Ramos Isabel
- Falco Ramos Isabel
- Fernandez Paris Nuria
- Fuentes Gimenez Francisco Antonio
- Gomez Martin Jorge
- Gomez Trigo Agustin
- Gonzalez Gimenez Susana
- Gonzalez Gimenez Susana
- Gutierrez Ramos Antonio
- Iglesias Saez Jose Carlos
- Lebron Garcia Mara
- Martinez Moral Beatriz
- Mendez Perez Josue
- Ochoa Hurtado Jose Luis
- Ojea Gordo Jose Joaquin
- Ortega Afonso Francisco
- Paradela Paradela Maria
- Perez Saez Gabriel
- Rodriguez Taboada Santiago
- Rosales Zaldivar Jorge
- Ruiz Bombareli Juan Luis
- Ruiz Navarro Jordi
- Sagastizabal Cardelus Alfonso Maria
- Saiz Erraiz Gorka
- Santana Diaz Andres Antonio
- Sanz Sanz Javier
- Sanz Valiente Leyre
- Sobrino Sanz Maite
- Solanas Casanovas Oscar
- Triviño Cabrera Feliciano
- Uceda Gomez Jose Luis
- Vega Jover Victoria
- Velasco Lopez Bernardo Javier
- Villarino Diaz Francisco Javier
- Viñas Lopez Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31686 , F 22, S 8, H M 176707, I/A 149 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Carrera Correa Maria Beatriz
- Garcia Garcia Esther
- Malagon Luesma Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31686 , F 19, S 8, H M 176707, I/A 143 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-28
Apoderado
- Carrera Correa Maria Beatriz
- Echeto Goizueta Ines Ainhoa
- Figueroa Luna Rodrigo
- Garcia Garcia Ester
- Malagon Luesma Maria De Las Nieves
- Ruiz De Gauna Amato Ainara Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5734 , F 205, S 8, H BI 70599, I/A 15 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-48
Apoderado
- Carrera Correa Maria Beatriz
- Echeto Goizueta Ines Ainhoa
- Figueroa Luna Rodrigo
- Garcia Garcia Ester
- Malagon Luesma Maria De Las Nieves
- Ruiz De Gauna Amato Ainara Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5744 , F 171, S 8, H BI 640,A , I/ 688 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-48
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carrera Correa Maria Beatriz
- Echeto Goizueta Ines Ainhoa
- Figueroa Luna Rodrigo
- Garcia Garcia Ester
- Malagon Luesma Maria De Las Nieves
- Ruiz De Gauna Amato Ainara Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2743 , F 47, S 8, H PM 61041, I/A 205 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-07
Empresa: AXA VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Apoderado
- Abian Rodriguez Francisco
- Blasi Sanroma Victoria
- Calzada Colorado Maria Elena
- Canalda Garnes Ester
- Canalda Garnes Esther
- Carrera Correa Maria Beatriz
- Casado Pascual Eugenio
- Cuadrado Ruescas Luis
- De Blas Martinez Pedro
- De La Cruz Martin Hipolito
- Diaz Iglesias Jose Antonio
- Farriol Jerez Antoni
- Gonzalez Coca Andres
- Hernandez Hernandez Maria Luz
- JIMENEZ LOPEZ ANTONIO
- Kristof Vanooteghem
- Loran Garcia Pablo Alejandro
- Malagon Luesma Maria De Las Nieves
- Marco Jose Piccirillo
- Martin Garcia Juan
- Martin Martin Damaso
- Masso Valls Enric
- Milla Molina Angela
- Miquel Martin Jaume
- Moral Martinez Arturo
- Moreno Canovas Antonio
- Muria Domingo Francisco
- Nuñez Robles Maria Ines
- Olivier Lamarque
- Ortiz Perea Francisco
- Pastor Cobian Jesus Maria
- Perez Rivas Alfredo
- Perez Vera Victor Manuel
- Quesada Horta Maria Elena
- Rincon Fernandez Ascension
- Rodriguez Rincon Francisco Jose
- Saez De Jauregui Sanz Luis Maria
- Sanchez Rodriguez Olga
- Santalices Redondo Jorge
- Sanz Acon Jorge
- Serrahima Viladevall Ignacio
- Serrano Agejas Maria Del Mar
- Soler Fornos Josep
- Tomas Gonzalez Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44942 , F 216, S 8, H B 134962, I/A 276 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Abian Rodriguez Francisco
- Blasi Sanroma Victoria
- Blasi Sanroma Victoria
- Calzada Colorado Maria Elena
- Canalda Garnes Esther
- Canalda Garnes Esther
- Carrera Correa Maria Beatriz
- Casado Pascual Eugenio
- Cuadrado Ruescas Luis
- De Blas Martinez Pedro
- De La Cruz Martin Hipolito
- Diaz Iglesias Jose Antonio
- Farriol Jerez Antoni
- Fornas Carboneras Yolanda
- Gonzalez Coca Andres
- Hernandez Hernandez Maria Luz
- JIMENEZ LOPEZ ANTONIO
- JIMENEZ LOPEZ ANTONIO
- Lamarque Olivier
- Lopez Dieguez Jorge Emilio
- Lopez Martinez Tomas
- Loran Garcia Pablo Alejandro
- Malagon Luesma Maria De Las Nieves
- Martin Garcia Juan
- Martin Martin Damaso
- Milla Molina Angela
- Miquel Martin Jaume
- Moreno Canovas Antonio
- Muria Domingo Francisco
- Muria Domingo Francisco
- Nuñez Robles Maria Ines
- Ortiz Perea Francisco
- Perez Rivas Alfredo
- Perez Vera Victor Manuel
- Piccirillo Marco Jose
- Quesada Horta Maria Elena
- Rastoul Paul Henri Nicolas Pierre Marie
- Rincon Fernandez Ascension
- Rodriguez Fuentes Begoña
- Rodriguez Rincon Francisco Jose
- Saez De Jauregui Sanz Luis Maria
- Sanchez Rodriguez Olga
- Santalices Redondo Jorge
- Sanz Acon Jorge
- Serrahima Viladevall Ignacio
- Serrano Agejas Maria Del Mar
- Soler Fornos Jose
- Tomas Gonzalez Eva
- Vanooteghem Kristof
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2621 , F 122, S 8, H PM 61041, I/A 152 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-07
VER MAS ACTOS
Información de MALAGON LUESMA MARIA DE LAS NIEVES
Mostramos los datos de MALAGON LUESMA MARIA DE LAS NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALAGON LUESMA MARIA DE LAS NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos