MAKARENKO ALEXANDER
Informe ejecutivo de MAKARENKO ALEXANDER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE MAKARENKO ALEXANDER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAKARENKO ALEXANDER
Empresa: DAVERNO SL
Administrador Unico
- Makarenko Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3230 , F 15, S 8, H TF 50173, I/A 2 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-38
Empresa: DAVERNO SL
Administrador Unico
- Makarenko Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3230 , F 13, S 8, H TF 50173, I/A 1 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-38
Empresa: BORIS INVEST COMPANY SL
Administrador Solidario
- Ilin Vyacheslav
- Makarenko Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 97, S 8, H TF 47498, I/A 2 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-38
Empresa: PROJECT 13 SL
Administrador Unico
- Makarenko Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3160 , F 219, S 8, H TF 47958, I/A 1 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-38
Empresa: BORIS INVEST COMPANY SL
Administrador Solidario
- Ilin Vyacheslav
- Makarenko Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 95, S 8, H TF 47498, I/A 1 (03/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-38
Información de MAKARENKO ALEXANDER
Mostramos los datos de MAKARENKO ALEXANDER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAKARENKO ALEXANDER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos