ILIN VYACHESLAV
Informe ejecutivo de ILIN VYACHESLAV
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ILIN VYACHESLAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BORIS INVEST COMPANY SL | Administrador Solidario | 24/04/2013 | |
BORIS INVEST COMPANY SL | Apoderado | 05/12/2012 | |
BORIS INVEST COMPANY SL | Socio Unico | 03/07/2010 |
VINCULACIONES DE ILIN VYACHESLAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ILIN VYACHESLAV
Empresa: BORIS INVEST COMPANY SL
Administrador Solidario
- Chuguy Natalia
- Ilin Vyacheslav
- Ilina Yulia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 99, S 8, H TF 47498, I/A 4 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-38
Empresa: BORIS INVEST COMPANY SL
Apoderado
- Ilin Vyacheslav
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 98, S 8, H TF 47498, I/A 3 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-38
Empresa: BORIS INVEST COMPANY SL
Administrador Solidario
- Ilin Vyacheslav
- Makarenko Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 97, S 8, H TF 47498, I/A 2 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-38
Empresa: BORIS INVEST COMPANY SL
Administrador Solidario
- Ilin Vyacheslav
- Makarenko Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 95, S 8, H TF 47498, I/A 1 (03/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-38
Empresa: BORIS INVEST COMPANY SL
Socio Único
- Ilin Vyacheslav
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 95, S 8, H TF 47498, I/A 1 (03/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-38
Información de ILIN VYACHESLAV
Mostramos los datos de ILIN VYACHESLAV que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ILIN VYACHESLAV, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos