MAHIQUES MESEGUER JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de MAHIQUES MESEGUER JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE MAHIQUES MESEGUER JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEWHOME SL | Socio Unico | 16/11/2017 | |
CINEGETICA PEÑA RUBIA SL | Administrador Solidario | 13/06/2017 | |
TORRE MARIN SA | Administrador Solidario | 26/01/2016 |
VINCULACIONES DE MAHIQUES MESEGUER JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAHIQUES MESEGUER JOSE IGNACIO
Empresa: URBANIZACION Y TURISMO INSULAR SL
Administrador Solidario
- Mahiques Meseguer Jose Ignacio
- Meseguer Vicente Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33171 , F 89, S 8, H M 60167, I/A 12 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-28
Empresa: TORRE MARIN SA
Administrador Solidario
- Mahiques Meseguer Jose Ignacio
- Mahiques Meseguer Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15948 , F 211, S 8, H M 63950, I/A 18 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Empresa: CERCLAJE SL
Consejero Delegado
- Mahiques Meseguer Jose Ignacio
Consejero
- Mahiques Meseguer Alejandro Francisco
- Mahiques Meseguer Francisco
- Mahiques Meseguer Joaquin Carlos
- Mahiques Meseguer Jose Ignacio
- Mahiques Meseguer Pablo
Presidente
Secretario
- Mahiques Meseguer Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2848 , F 201, S 8, H M 48984, I/A 15 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Empresa: GESTION DE ACTIVOS AMPARITO SL
Liquidador
- Mahiques Meseguer Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23654 , F 7, S 8, H M 424461, I/A 5 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Empresa: GESTION DE ACTIVOS AMPARITO SL
Administrador Unico
- Mahiques Meseguer Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23654 , F 7, S 8, H M 424461, I/A 5 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Apoderado Solidario
- Mahiques Meseguer Jose Ignacio
- Mahiques Meseguer Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2349 , F 94, S 8, H M 41293, I/A 16 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-28
Empresa: SANYASA INMOBILIARIA SL
Apoderado
- Mahiques Meseguer Jose Ignacio
- Meseguer Vicente Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32712 , F 91, S 8, H M 588871, I/A 5 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
Empresa: MEPROIN RENTALS SL
Apoderado
- Mahiques Meseguer Jose Ignacio
- Meseguer Vicente Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32712 , F 75, S 8, H M 588870, I/A 5 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
Empresa: NEWHOME SL
Socio Único
- Mahiques Meseguer Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18151 , F 95, S 8, H M 314099, I/A 8 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-28
Empresa: CINEGETICA PEÑA RUBIA SL
Administrador Solidario
- Mahiques Meseguer Jose Ignacio
- Mahiques Meseguer Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984, L 748, F 82, S 8, H AB 26206, I/A 1 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-02
VER MAS ACTOS
Información de MAHIQUES MESEGUER JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de MAHIQUES MESEGUER JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAHIQUES MESEGUER JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos