MAHIQUES MESEGUER ALEJANDRO FRANCISCO
Informe ejecutivo de MAHIQUES MESEGUER ALEJANDRO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MAHIQUES MESEGUER ALEJANDRO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALATABARCA SL | Socio Unico | 21/06/2016 |
VINCULACIONES DE MAHIQUES MESEGUER ALEJANDRO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAHIQUES MESEGUER ALEJANDRO FRANCISCO
Empresa: CALATABARCA SL
Administrador Unico
- Mahiques Meseguer Alejandro Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22387 , F 33, S 8, H M 132848, I/A 12 (07/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-28
Empresa: AVIGAN KUMAR SL
Administrador Unico
- Mahiques Meseguer Alejandro Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37986 , F 113, S 8, H M 676367, I/A 9 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Empresa: CERCLAJE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Mahiques Meseguer Alejandro Francisco
- Mahiques Meseguer Francisco
- Mahiques Meseguer Joaquin Carlos
- Mahiques Meseguer Jose Ignacio
- Mahiques Meseguer Pablo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2848 , F 201, S 8, H M 48984, I/A 15 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Empresa: AVIGAN KUMAR SL
Administrador Unico
- Mahiques Meseguer Alejandro Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37986 , F 105, S 8, H M 676367, I/A 1 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-28
Empresa: AVIGAN KUMAR SL
Socio Único
- Mahiques Meseguer Alejandro Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37986 , F 105, S 8, H M 676367, I/A 1 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-28
Empresa: ALCADOZO SA
Apoderado
- Mahiques Meseguer Alejandro Francisco
- Mahiques Meseguer Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976, L 740, F 31, S 8, H AB 25725, I/A 4 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-02
Empresa: CERCLAJE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mahiques Meseguer Alejandro Francisco
- Mahiques Meseguer Francisco
- Mahiques Meseguer Joaquin Carlos
- Mahiques Meseguer Jose Ignacio
- Mahiques Meseguer Pablo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2848 , F 196, S 8, H M 48984, I/A 12 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-28
Empresa: ALCADOZO SA
Administrador Unico
- Mahiques Meseguer Alejandro Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976, L 740, F 30, S 8, H AB 25725, I/A 2 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-02
Empresa: CALATABARCA SL
Socio Único
- Mahiques Meseguer Alejandro Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22387 , F 32, S 8, H M 132848, I/A 7 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-28
Empresa: ALCADOZO SA
Socio Único
- Mahiques Meseguer Alejandro Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19565 , F 65, S 8, H M 61857, I/A 18 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-28
VER MAS ACTOS
Información de MAHIQUES MESEGUER ALEJANDRO FRANCISCO
Mostramos los datos de MAHIQUES MESEGUER ALEJANDRO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAHIQUES MESEGUER ALEJANDRO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos