MAGNANINI NICOLA
Informe ejecutivo de MAGNANINI NICOLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE MAGNANINI NICOLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAGNANINI NICOLA
Empresa: HEKA PYRAMID SL
Administrador Unico
- Magnanini Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3121 , F 141, S 8, H TF 46694, I/A A (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-38
Empresa: NIVARIA SUR SL
Administrador Unico
- Magnanini Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2386 , F 137, S 8, H TF 30375, I/A 4 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-38
Empresa: NIVARIA SUR SL
Administrador Solidario
- Banfi Maria Grazia
- Magnanini Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2386 , F 136, S 8, H TF 30375, I/A 3 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-38
Empresa: HEKA PYRAMID SL
Administrador Unico
- Magnanini Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3121 , F 141, S 8, H TF 46694, I/A 4 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-38
Empresa: HEKA PYRAMID SL
Administrador Solidario
- Banfi Maria Grazia
- Magnanini Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3121 , F 141, S 8, H TF 46694, I/A 4 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-38
Empresa: HEKA PYRAMID SL
Socio Único
- Magnanini Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3121 , F 141, S 8, H TF 46694, I/A 4 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-38
Empresa: HEKA PYRAMID SL
Administrador Solidario
- Banfi Maria Grazia
- Magnanini Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3121 , F 139, S 8, H TF 46694, I/A 1 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-38
Información de MAGNANINI NICOLA
Mostramos los datos de MAGNANINI NICOLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAGNANINI NICOLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos