BANFI MARIA GRAZIA
Informe ejecutivo de BANFI MARIA GRAZIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE BANFI MARIA GRAZIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BANFI MARIA GRAZIA
Empresa: NIVARIA SUR SL
Administrador Unico
- Banfi Maria Grazia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2386 , F 137, S 8, H TF 30375, I/A 4 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-38
Empresa: NIVARIA SUR SL
Administrador Unico
- Banfi Maria Grazia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2386 , F 136, S 8, H TF 30375, I/A 3 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-38
Empresa: NIVARIA SUR SL
Administrador Solidario
- Banfi Maria Grazia
- Magnanini Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2386 , F 136, S 8, H TF 30375, I/A 3 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-38
Empresa: NIVARIA SUR SL
Socio Único
- Banfi Maria Grazia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2386 , F 136, S 8, H TF 30375, I/A 3 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-38
Empresa: HEKA PYRAMID SL
Administrador Solidario
- Banfi Maria Grazia
- Magnanini Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3121 , F 141, S 8, H TF 46694, I/A 4 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-38
Empresa: HEKA PYRAMID SL
Administrador Solidario
- Banfi Maria Grazia
- Magnanini Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3121 , F 139, S 8, H TF 46694, I/A 1 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-38
Información de BANFI MARIA GRAZIA
Mostramos los datos de BANFI MARIA GRAZIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BANFI MARIA GRAZIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos