MAGAZ LLAMAS DANIEL
Informe ejecutivo de MAGAZ LLAMAS DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MAGAZ LLAMAS DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTORES Y MAS ECOMMERCE SL | Administrador Unico | 29/12/2023 | |
ESTORES Y MAS ECOMMERCE SL | Socio Unico | 20/02/2019 | |
TOLDOS PORRIÑO SRL | Administrador Unico | 28/08/2015 | |
TOLDOS PORRIÑO SRL | Socio Unico | 24/04/2015 |
VINCULACIONES DE MAGAZ LLAMAS DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAGAZ LLAMAS DANIEL
Empresa: ESTORES Y MAS ECOMMERCE SL
Administrador Unico
- Magaz Llamas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4272, L 4272, F 17, S 8, H PO 64842, I/A 3 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-36
Empresa: ESTORES Y MAS ECOMMERCE SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Vales Enrique
- Magaz Llamas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4272, L 4272, F 17, S 8, H PO 64842, I/A 3 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-36
Empresa: ESTORES Y MAS ECOMMERCE SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Vales Enrique
- Magaz Llamas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4272, L 4272, F 16, S 8, H PO 64842, I/A 2 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-36
Empresa: ESTORES Y MAS ECOMMERCE SL
Administrador Unico
- Magaz Llamas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4272, L 4272, F 16, S 8, H PO 64842, I/A 2 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-36
Empresa: ESTORES Y MAS ECOMMERCE SL
Administrador Unico
- Magaz Llamas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4272, L 4272, F 15, S 8, H PO 64842, I/A 1 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-36
Empresa: ESTORES Y MAS ECOMMERCE SL
Socio Único
- Magaz Llamas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4272, L 4272, F 15, S 8, H PO 64842, I/A 1 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-36
Empresa: TOLDOS PORRIÑO SRL
Administrador Unico
- Magaz Llamas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3892, L 3892, F 219, S 8, H PO 55272, I/A 4 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-36
Empresa: TOLDOS PORRIÑO SRL
Nuevo Socio Único
- Magaz Llamas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3892, L 3892, F 219, S 8, H PO 55272, I/A 3 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-36
Empresa: BANKIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abad Beorlegui Miguel Angel
- Abad Muñoz Luis
- Abalde Garcia Jose Manuel
- Aguirrezabal Rodriguez Teresa
- Alfaro Martinez Fernando
- Algara Martinez Maria Cristina
- Alonso Dago Jose Ismael
- Alonso Rubio Francisco
- Andres Mayoral Isidro Jose
- Andres Mozo Belen
- Andres Yusta Jose Antonio
- Andueza Sanz De Galdeano Jose Ignacio
- Anes Iñiguez Ana Maria
- Ansoleaga Gil Maria Susana
- Anton Diaz Enrique
- Arias Tejado Baudilio
- Ayarza Ortiz Santiago
- Azofra Lacalle Francisco J
- Bacaicoa Diaz De Cerio Jose Miguel
- Barbero Alaña Manuel
- Bazan Palomo Fernando
- Bernues Cidad Luis Miguel
- Bilbao Villalabeitia Mikel
- Blanco Lemos Francisco
- Blasco España Julio
- Calvo Neira Manuel
- Campoamor Lopez Esteban
- Canals Serrano Sabina
- Carracedo Sevilla Marina
- Casal Barbeito Gema
- Casimiro Muñoz Maria Sonia
- Castaño Romero Enrique
- Castillo Arnao Maria Susana
- Celadilla Ruiz Maria Jose
- Checa Moyano Maria Dolores
- Cobreros Martinez Teresa Angeles
- Colome Forest Angel
- Correas Buenaluque Mariano
- Crespo Garrido Jesus
- De La Cal Gonzalez Jose Miguel
- Delgado Vizan Hipolito
- Diaz Espejo Luis Fernando
- Diaz Ruiz Francisco Javier
- Diaz Soto Cesar Andres
- Diez Quevedo Luis Miguel
- Doldan Candamio Alejandra Patricia
- Doldan Corral Maria Rosa
- Dominguez Vazquez Francisco Javier
- Duran Blazquez Francisco
- Esarte Sanchez Maria Del Puy
- Esparza Madorran Emerito
- Esteban Martinez Maria Jesus
- Falomir Vicent Isabel
- Fernandez Fernandez Jose Manuel
- Fernandez Garcia Ana Rosa
- Fernandez Gomez Roberto
- Fernandez-pinilla Romero Maria Inmaculada
- Flores Martin Maria Del Pilar
- Franco Trigo Gloria
- Galan Garcia Luis Mguel
- Galego Carnero Jose Manuel
- Garcia Alen Carlos
- Garcia Becerril Juan Francisco
- Garcia Garcia Xose Manuel
- Garcia Marin Jose Antonio
- Garcia Martinez Juan Jose
- Gavela Arias Maria Isabel
- Gomez Fernandez Tomas
- Gonzalez Estevez Alberto
- Gonzalez Fernandez Jose Antonio
- Gonzalez Jimenez Javier
- Gonzalez Paramo Martinez Murillo Francisco
- Gonzalez Prida Eduardo Juan
- Gonzalez Rodriguez Cesar
- Grasa Lahera Luis
- Guia Bou Manuel
- Hernandez Herrero Jose Fernando
- Hernando Garcia Jose Antonio
- Herrero De Miguel Luis-jorge
- Hevia Freire Sara
- Iturriaga Santoloya Maria Dolores
- Juesas Fernandez Enrique
- Labayen Expeleta Maria
- Lacruz Castrillo Benito
- Lamas Carral Antonio
- Langa Madrona Antonio Miguel
- Lazaro De Diego Felix
- Lerena Apilanez Maria Teresa
- Llano Abaitua Miguel
- Llorente De Pedro Luis Pablo
- Lopez Alvarez Maria Goretti
- Lopez De Davalillo Salazar Alberto
- Lopez-escobar Benavides Ignacio
- Lopez Martinez Montserrat
- Loureiro Hurle Alicia
- Madrid Martin De Vidales Isabel
- Magaña Noguerado Pablo
- Magaz Llamas Daniel
- Malave Fernandez Miguel Jose
- Maluenda Urgel Nuria
- Manzanos Quintana Iratxe
- Martin Agustin Cristina
- Martin Martin David
- Martin Rodriguez Maria Begoña
- Martinez Casado Mercedes
- Martinez Vila Jose Javier
- Mata Amadoz Carolina
- Matey Piñuela Diego
- Molina Perez Maria Lourdes
- Montejano Dominguez Antonio Javier
- Montes Martinez Fernando
- Montoya Jorge Jose Antonio
- Moreno Castellanos Maximino
- Moreno Parra Juan Luis
- Murillo Pulgar Juan Angel
- Ojeda Izquierdo Ruben
- Oliveros Ben Lara
- Olles Piquero Monica
- Ortega De Mues Alicia
- Ortega Tapias Olga
- Pacheco Gomez Esther
- Palacios Garcia Silvia
- Palacios Gonzalez Roman
- Perez-aradros Hernandez Milagros
- Perez Cabanillas Miriam
- Perez Cobo Javier Antonio
- Pinzolas Prado Arantxa
- Ramirez Leon Gonzalo
- Real Almodovar Inocente Juan Manuel
- Reig Sole Vanesa
- Robledo Vivas Ana Maria
- Rodriguez Hermida Montes Jose Ignacio
- Rodriguez Martinez Julia
- Rodriguez Olmos Angel
- Rodriguez Perez Antonio Javier
- Rojas Miguel Jose Luis
- Ros Morencos Ignacio Maria
- Ruiz Mir Ana Isabel
- Ruiz Prado Maria Jesus
- Saenz Cantabrana Igor
- Sagasti Viana Gabriel
- Salinas Bouza Antonio
- Sanchez De La Cruz Gemma
- Santa Victoria Del Pozo Antonio
- Santos Huertas Ana Maria
- Sanz Garcia Gustavo
- Sedano De La Cuadra Maria Cristina
- Serena Perez Rafael Francisco
- Serna Peco Maria Beatriz
- Siguero Sanz Jose Maria
- Silva Martinez Maria Elena
- Silvestre Urban Jose Vicente
- Sotos Ebstein Jose Enrique
- Subtil Gila Cristina
- Tamayo Ballesteros Eduardo
- Tardon Herranz Margarita
- Tellitu Cortazar Josu
- Testa Fernandez Maria Del Mar
- Torija Guruchaga Ana Maria
- Torres Charte Jose Luis
- Torres Maroño Maria Lucrecia
- Ubach Soriano Elias
- Vega De Seoane Vazquez De Sola Sofia Mirian
- Vela Prunell Gerard
- Vicente Ninot Marta
- Villar Diaz Marcos
- Wenzel Sandra
- Zueras Abizanda Miguel Angel
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Algaba Paramo Antonio
- Astoreca Escudero Ana Isabel
- Bevia Salas Jose Manuel
- Campomanes De La Huerga Beatriz
- Cartula Montero Jose
- Castro Rodrigo Ricardo
- Diez Arienza Antonio
- Escudero Moreno Noelia
- Fajardo Lopez Angel
- Garcia Falcon Juan Manuel
- Garcia Martinez Miguel Angel
- Garrido Grille Juan Luis
- Gonzalez Alonso Carlos-jesus
- Gonzalez Alonso Carlos-jesus
- Gonzalez Curiel Ana Belen
- Guinot Sales Francisco Jose
- Iranzo Martin Ramon
- Izurieta Ingunza Idoia
- Lacampa Galindo Francisco Javier
- Martin Hernandez Jose Fernando
- Martinez Herce Emilio
- Martinez Prado Maria Carmen
- Medina Ariza Inmaculada
- Ortiz Rubio Jose Antonio
- Sanchez Bueno Jose Maria
- Sotos Ebstein Jose Enrique
- Suarez Diaz Noelia
- Vazquez Mendez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9451, L 6733, F 172, S 8, H V 17274, I/A 408 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-46
Empresa: BANKIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albert Gracia Silvia
- Algarra Gonzalez Jose Antonio
- Almeida Martin Hilario
- Anton Moreno Victoria
- Anton Suanzes Gonzalo
- Aparicio Pastor Sara
- Apezarena Cancelas Jose Manuel
- Arcas Oliver Francisca Pilar
- Blanco De La Gala Carlos Javier
- Blanco Lemos Francisco
- Blanco Medio Monica
- Caravajal Casanova Enrique
- Carrion Orgaz Clara Maria
- Castellano Fernandez Roberto
- Cebrian Valiente Narciso
- Cecilia Cruz Jesus Angel
- Chiloeches Rodrigo Olga Maria
- Climent Monleon Jose
- Codinach Clara Roser
- Crespo Paya Francisco
- De Andres Jimeno Sonia
- De La Rubia Cortel Adriano
- De Miguel Marquez Sergio
- Del Rey Ruiz Santa Quiteria Diego
- Diaz Egea Juan Manuel
- Diaz Espejo Luis Fernando
- Dominguez Bellot Ernesto
- Donado Fraile David
- Echevarria Tapia Guillem
- Estepa Jimenez Juan Carlos
- Fernandez- Pacheco Cuenca Carlos
- Fernandez Simo Cristina
- Gadeo Fernandez Carmen Eugenia
- Galvez Zaragoza Marta
- Garcia Bermejo Carlos
- Garcia Menendez Jesus
- Garcia- Mondelo Perez Jose Antonio
- Garcia Redon Vanesa
- Gibaja Martin Oscar
- Gil Ibor Vicente Jose
- Gomez Fajardo Josefa
- Gonzalez Alarcon Antonio
- Gonzalez Blanco Jorge
- Gonzalez Camacho Nuria
- Gonzalez Garcia Raquel
- Gonzalez Lopez Juan Carlos
- Gonzalez Toledano Marta
- Gonzalez Torres Aurelio
- Hernandez Lopez-monis Beatriz
- Herrero De Andres Alberto
- Jimenez Bueno Maria Jose
- Jimenez Escribano Jesus
- Juan Font Vicente
- Julia Navarro Miguel Angel
- Lamas Carral Antonio
- Lopez Garrudo Maria Isabel
- Lopez Quesada Gil Maria Clara
- Magaz Llamas Daniel
- Manzanares Sainz Enrique
- Manzanera Galindo Sara Natalia
- Manzano De Blas Jose Luis
- Marques Fernandez Ana
- Marti Goda Laura
- Martin Yeste Antonio Ramon
- Martinez Velamazan Cristina
- Matilla Dominguez Maria Belen
- Mendoza Carrasco Jose Pablo
- Minguela Muñoz Juan Jose
- Molto Garcia Adolfo Manuel
- Muñoz Moya Alberto
- Obando Vazquez Joaquin
- Ortega Cerrada Fernando
- Ortola Romans Francisco
- Paradela Garcia Juan Manuel
- Parejo Bazan Eduardo
- Pascual Salinas Octavio
- Perez Castro Carlos Augusto
- Perez-cejuela Carbonell Maria Carmen
- Perez Martinez Juan Carlos
- Perez- Sauquillo Conde Marcos
- Piera Vinent Josep
- Pin Miranda Alejandro
- Porcel Alonso Marian
- Puig Forne Joan
- Puig Noria Carlos
- Ribas Avalo Armand
- Ribes Llopis Jose Ignacio
- Rodriguez Avila Francisco Julian
- Roldan Soriano Martin
- Romero Garcia Alberto
- Rubio Cervera Jose
- Saez Riquelme Gonzalo
- Salcedo Monto Javier
- Sanchez Martin Jose Luis
- Sanchez Martinez Jose
- Sanchez Reig Luis Angel
- Sanchez Saavedra Angel Luis
- Sanchis Lorente Rafael
- Saurina Maspoch Joaquim
- Seiz Martinez Maria Julia
- Somoza Hernandez Alejandro
- Soria Montes Juan Carlos
- Tarin Alarcon Octavio
- Taverna Vega Jose Maria
- Terol Bolinches Jorge
- Trapero Marugan Manuel
- Vals Tejedor Ivan Manuel
- Vila Perez Miguel Angel
- Villalba Duqueso Santiago
- Villegas Delgado Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9451, L 6733, F 78, S 8, H V 17274, I/A 362 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-46
VER MAS ACTOS
Información de MAGAZ LLAMAS DANIEL
Mostramos los datos de MAGAZ LLAMAS DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAGAZ LLAMAS DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos