FERNANDEZ GOMEZ ROBERTO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GOMEZ ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ GOMEZ ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERNET CONSTRUDATA21 SA | Apoderado Mancomunado | 02/08/2024 | |
INTERNET CONSTRUDATA21 SA | Apoderado Solidario | 30/10/2023 | |
INTERNET CONSTRUDATA21 SA | Apoderado Mancomunado | 30/10/2023 | |
RJ CAR MOTOR 7000 SL | Socio Unico | 14/10/2022 | |
RJ CAR MOTOR 7000 SL | Administrador Unico | 14/10/2022 | |
INTERNET CONSTRUDATA21 SA | Apoderado | 21/07/2022 | |
GANGACAR GESTION INTEGRAL DEL MOTOR SL | Socio Unico | 23/08/2018 | |
GANGACAR GESTION INTEGRAL DEL MOTOR SL | Administrador Unico | 23/08/2018 | |
LAVANDERIA INDUSTRIAL HNOS FERNANDEZ SL | Apoderado Solidario | 02/08/2018 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GOMEZ ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GOMEZ ROBERTO
Empresa: INTERNET CONSTRUDATA21 SA
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Gomez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 26813, I/A 47 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-36
Empresa: INTERNET CONSTRUDATA21 SA
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Gomez Roberto
Apoderado Solidario
- Fernandez Gomez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599, L 2599, F 224, S 8, H PO 26813, I/A 37 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-36
Empresa: RJ CAR MOTOR 7000 SL
Administrador Unico
- Fernandez Gomez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36159 , F 25, S 8, H M 649753, I/A 3 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-28
Empresa: RJ CAR MOTOR 7000 SL
Administrador Solidario
- Escobar Cordero Jonatan
- Fernandez Gomez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36159 , F 25, S 8, H M 649753, I/A 3 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-28
Empresa: RJ CAR MOTOR 7000 SL
Socio Único
- Fernandez Gomez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36159 , F 25, S 8, H M 649753, I/A 3 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-28
Empresa: INTERNET CONSTRUDATA21 SA
Apoderado
- Fernandez Gomez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599, L 2599, F 219, S 8, H PO 26813, I/A 32 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-36
Empresa: NETACCEDE SCR-PYME SA
Consejero
- Fernandez Gomez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2497, L 2497, F 214, S 8, H PO 26238, I/A 61 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-36
Empresa: RJ CAR MOTOR 7000 SL
Administrador Solidario
- Escobar Cordero Jonatan
- Fernandez Gomez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36159 , F 24, S 8, H M 649753, I/A 2 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-28
Empresa: NETACCEDE SCR-PYME SA
Consejero
- Fernandez Gomez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2497, L 2497, F 212, S 8, H PO 26238, I/A 53 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-36
Empresa: NETACCEDE SCR-PYME SA
Consejero Delegado
Consejero
Consejero Suplente
- Fernandez Gomez Roberto
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2497, L 2497, F 212, S 8, H PO 26238, I/A 53 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-36
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ GOMEZ ROBERTO
Mostramos los datos de FERNANDEZ GOMEZ ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GOMEZ ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos