MADRID MEROÑO MARIANO FRANCISCO
Informe ejecutivo de MADRID MEROÑO MARIANO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MADRID MEROÑO MARIANO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DALYMOORE SITGES SL | Apoderado Solidario | 26/06/2019 | |
KELLYSTOWN SL | Apoderado Solidario | 11/06/2019 | |
JASGER PROPERTIES SL | Apoderado Solidario | 02/07/2013 |
VINCULACIONES DE MADRID MEROÑO MARIANO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MADRID MEROÑO MARIANO FRANCISCO
Empresa: DALYMOORE SITGES SL
Apoderado Solidario
- Anton Pascual Antonio Ramon
- Caro Costa Juan Diego
- Heredia Buendia Yahaira
- Madrid Meroño Mariano Francisco
- Sanchez Baena Guadalupe
- Sanchez Baena Jose Antonio
- Vicente Ferrandez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37869 , F 15, S 8, H B 316145, I/A 4 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-08
Empresa: ALBATELON SL
Apoderado Solidario
- Anton Pascual Antonio Ramon
- Caro Costa Juan Diego
- Heredia Buendia Yahaira
- Madrid Meroño Mariano Francisco
- Sanchez Baena Guadalupe
- Sanchez Baena Jose Antonio
- Vicente Ferrandez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3085 , F 186, S 8, H A 100923, I/A 2 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-03
Empresa: KELLYSTOWN SL
Apoderado Solidario
- Caro Costa Juan Diego
- Madrid Meroño Mariano Francisco
- Sanchez Baena Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3375, L 2287, F 168, S 8, H MA 65211, I/A 2 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-29
Empresa: JASGER PROPERTIES SL
Apoderado Solidario
- Caro Costa Juan Diego
- Madrid Meroño Mariano Francisco
- Prevost Marie Louise
- Sanchez Baena Guadalupe
- Valdes Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2685 , F 30, S 8, H A 78393, I/A 2 (02/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-03
Información de MADRID MEROÑO MARIANO FRANCISCO
Mostramos los datos de MADRID MEROÑO MARIANO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MADRID MEROÑO MARIANO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos