CARO COSTA JUAN DIEGO
Informe ejecutivo de CARO COSTA JUAN DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARO COSTA JUAN DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DALYMOORE SITGES SL | Apoderado Solidario | 26/06/2019 | |
KELLYSTOWN SL | Apoderado Solidario | 11/06/2019 | |
JASGER PROPERTIES SL | Apoderado Solidario | 02/07/2013 |
VINCULACIONES DE CARO COSTA JUAN DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARO COSTA JUAN DIEGO
Empresa: DALYMOORE SITGES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37869 , F 15, S 8, H B 316145, I/A 4 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-08
Empresa: ALBATELON SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3085 , F 186, S 8, H A 100923, I/A 2 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-03
Empresa: KELLYSTOWN SL
Apoderado Solidario
- Caro Costa Juan Diego
- Madrid Meroño Mariano Francisco
- Sanchez Baena Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3375, L 2287, F 168, S 8, H MA 65211, I/A 2 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-29
Empresa: JASGER PROPERTIES SL
Apoderado Solidario
- Caro Costa Juan Diego
- Madrid Meroño Mariano Francisco
- Prevost Marie Louise
- Sanchez Baena Guadalupe
- Valdes Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2685 , F 30, S 8, H A 78393, I/A 2 (02/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-03
Información de CARO COSTA JUAN DIEGO
Mostramos los datos de CARO COSTA JUAN DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARO COSTA JUAN DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos