MADARIAGA BRIZUELA JUAN FELIX
Informe ejecutivo de MADARIAGA BRIZUELA JUAN FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MADARIAGA BRIZUELA JUAN FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BILBAO KIROLAK - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES SA | Director General | 24/12/2015 | 06/02/2019 |
EUSKALDUNA JAUREGIA - PALACIO EUSKALDUNA SA | Consejero | 24/10/2011 | 21/10/2015 |
SERVICIOS FUNERARIOS DE BILBAO SL | Director General | 21/04/2010 | 07/05/2012 |
BILBAO NEXT SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/08/2011 | 10/01/2012 |
BILBAO TURISMO SA | Apoderado | 24/08/2011 | 10/01/2012 |
BILBAO NEXT SA | Apoderado Solidario | 23/08/2011 | 10/01/2012 |
LAN EKINTZA-BILBAO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/10/2011 | 10/01/2012 |
VINCULACIONES DE MADARIAGA BRIZUELA JUAN FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MADARIAGA BRIZUELA JUAN FELIX
Director General
- Madariaga Brizuela Juan Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5244 , F 133, S 8, H BI 52671, I/A 31 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-48
Director General
- Madariaga Brizuela Juan Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5244 , F 131, S 8, H BI 52671, I/A 26 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-48
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 193, S 8, H BI 5552,A , I/ 45 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-48
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713, L 1, F 190, S 8, H BI 5552,A , I/ 35 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-48
Empresa: LAN EKINTZA-BILBAO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Madariaga Brizuela Juan Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3578 , F 197, S 8, H BI 1693,A , I/ 41 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-48
Empresa: LAN EKINTZA-BILBAO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aldecoa De La Torre Jon Andoni
- Madariaga Brizuela Juan Felix
- Ruiz De Gordejuela Urquijo Pablo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3578 , F 197, S 8, H BI 1693,A , I/ 40 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-48
Empresa: BILBAO NEXT SA
Apoderado Solidario
- Madariaga Brizuela Juan Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 157, S 8, H BI 4295,A , I/ 39 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-48
Empresa: BILBAO TURISMO SA
Apoderado
- Aldecoa De La Torre Jon Andoni
- Madariaga Brizuela Juan Felix
- Madariaga Brizuela Juan Felix
- Ruiz De Gordejuela Urquijo Pablo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4771 , F 220, S 8, H BI 25416, I/A 26 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-48
Empresa: BILBAO TURISMO SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aldecoa De La Torre Jon Andoni
- Madariaga Brizuela Juan Felix
- Ruiz De Gordejuela Urquijo Pablo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4771 , F 220, S 8, H BI 25416, I/A 25 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-48
Empresa: BILBAO NEXT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Madariaga Brizuela Juan Felix
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 157, S 8, H BI 4295,A , I/ 38 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-48
VER MAS ACTOS
Información de MADARIAGA BRIZUELA JUAN FELIX
Mostramos los datos de MADARIAGA BRIZUELA JUAN FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MADARIAGA BRIZUELA JUAN FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos