MACIAS DOMINGUEZ JUAN
Informe ejecutivo de MACIAS DOMINGUEZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 28
Empresas inactivas: 20
CARGOS DE MACIAS DOMINGUEZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA EL ANGEL DE TEPA SA | Representante | 10/08/2021 | |
CRAZY MUSIC PRODUCTIONS SL | Administrador Concursal | 28/05/2019 | |
IDEA ASESORES SLP | Soc.Prof. | 17/12/2013 | |
URBYCONSA OBRAS Y URBANIZACIONES SL | Administrador Concursal | 14/01/2013 | |
MUEBLES CASASOLA SA | Secretario No Consejero | 20/01/2011 | |
MUEBLES CASASOLA MARBELLA SA | Secretario No Consejero | 12/01/2011 | |
MUEBLES CASASOLA RONDA SA | Secretario No Consejero | 12/01/2011 | |
BY THE SEA SL | Representante | 15/10/2010 | |
IDEA ASESORES SLP | Socio Unico | 10/02/2010 | |
MADOSUR INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 08/02/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MACIAS DOMINGUEZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MACIAS DOMINGUEZ JUAN
Empresa: CONDEOR SL
Administrador Judicial
Representante
- Macias Dominguez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5079 , F 220, S 8, H M 83245, I/A 13 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-28
Empresa: INMOBILIARIA EL ANGEL DE TEPA SA
Administrador Judicial
Representante
- Macias Dominguez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20847 , F 161, S 8, H M 369488, I/A 10 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
Empresa: INVEST ARCELA SL
Administrador Judicial
Representante
- Macias Dominguez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13338 , F 169, S 8, H M 216159, I/A 6 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-28
Empresa: INMOBILIARIA EL ANGEL DE TEPA SA
Administrador Judicial
Representante
- Macias Dominguez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20847 , F 161, S 8, H M 369488, I/A 9 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-28
Empresa: MARQUES DE VELILLA SL
Administrador Judicial
Representante
- Macias Dominguez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31957 , F 170, S 8, H M 131820, I/A 10 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-28
Empresa: LIPIZZAR INVESTMENTS SL
Representante
- Macias Dominguez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13263 , F 8, S 8, H M 214855, I/A 10 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Empresa: EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS ROMA SL
Administrador Judicial
Representante
- Macias Dominguez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13124 , F 179, S 8, H M 212196, I/A 4 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-28
Empresa: MARE NECTARIS SL
Administrador Judicial
Representante
- Macias Dominguez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12186 , F 122, S 8, H M 192682, I/A 6 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-28
Empresa: INVESTBARDULIA SL
Administrador Judicial
Representante
- Macias Dominguez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12644 , F 176, S 8, H M 202300, I/A 8 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-28
Empresa: CRAZY MUSIC PRODUCTIONS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CRAZY MUSIC PRODUCTIONS SL
Nif:B93136505
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Macias Dominguez Juan
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MALAGA
Juez / Ponente:MARIA JESUS DEL PILAR MARQUEZ
Fecha de Resolución:12/03/2019
Número Procedimiento Concursal:109/2019
Datos Registrales:
Tomo:
4900
Libro:
3808
Folio:
53
Hoja:
8-MA109854
Inscripción:
7
Fecha Inscripción28/05/2019
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4900, L 3808, F 53, S 8, H MA109854, I/A 7 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-29
VER MAS ACTOS
Información de MACIAS DOMINGUEZ JUAN
Mostramos los datos de MACIAS DOMINGUEZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MACIAS DOMINGUEZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos