MACHO CANALES JOAQUIN
Informe ejecutivo de MACHO CANALES JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MACHO CANALES JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDADE PUBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA SA | Consejero | 14/01/2016 |
VINCULACIONES DE MACHO CANALES JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MACHO CANALES JOAQUIN
Consejero
- Bouso Montero Carmen
- Cabaño Fernandez David
- Macho Canales Joaquin
- Menendez Iglesias Francisco
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SC 17823, I/A 74 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-15
Consejero
- Balseiros Guinarte Silvestre Jose
- Cabarcos Corral Jose Luis
- Gonzalez Vazquez Jose
- Macho Canales Joaquin
- Oitaven Barcala Jesus
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SC 40654, I/A 41 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-15
Consejero
- Macho Canales Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 69, S 8, H SC 40654, I/A 39 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-15
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 58, S 8, H SC 17823, I/A 64 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-15
Consejero
- Macho Canales Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 55, S 8, H SC 17823, I/A 54 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-15
Consejero
- Macho Canales Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 89 , F 55, S 8, H SC 40654, I/A 17 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-15
Consejero
- Macho Canales Joaquin
- Martin Hierro Maria Del Socorro
- Quintana Carballo Rosa Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 89 , F 52, S 8, H SC 40654, I/A 14 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-15
Información de MACHO CANALES JOAQUIN
Mostramos los datos de MACHO CANALES JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MACHO CANALES JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos