BOUSO MONTERO CARMEN
Informe ejecutivo de BOUSO MONTERO CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BOUSO MONTERO CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDADE GALEGA DO MEDIOAMBIENTE SA | Consejero | 14/11/2018 | |
SOCIEDADE PUBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA SA | Consejero | 26/05/2016 |
VINCULACIONES DE BOUSO MONTERO CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOUSO MONTERO CARMEN
Consejero
- Bouso Montero Carmen
- Cabaño Fernandez David
- Macho Canales Joaquin
- Menendez Iglesias Francisco
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SC 17823, I/A 74 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-15
Empresa: SOCIEDADE GALEGA DO MEDIOAMBIENTE SA
Consejero
- Bouso Montero Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 7629, I/A 109 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-15
Consejero
- Bouso Montero Carmen
- Castro Piñeiroa Maria Pastora
- Vazquez Mejuto Angeles
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 89 , F 58, S 8, H SC 40654, I/A 27 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-15
Empresa: SOCIEDADE GALEGA DO MEDIOAMBIENTE SA
Consejero
- Bouso Montero Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2090 , F 121, S 8, H C 7629, I/A 89 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-15
Secretario
- Bouso Montero Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 89 , F 58, S 8, H SC 40654, I/A 26 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-15
Secretario
- Bouso Montero Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 89 , F 58, S 8, H SC 40654, I/A 25 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-15
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 58, S 8, H SC 17823, I/A 64 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-15
Consejero
- Alvarez Lopez Javier
- Bouso Montero Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 56, S 8, H SC 17823, I/A 56 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-15
Consejero
- Bouso Montero Carmen
- Vazquez Mejuto Angeles
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 89 , F 57, S 8, H SC 40654, I/A 21 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-15
Secretario
- Bouso Montero Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 89 , F 56, S 8, H SC 40654, I/A 18 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-15
VER MAS ACTOS
Información de BOUSO MONTERO CARMEN
Mostramos los datos de BOUSO MONTERO CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOUSO MONTERO CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos