MAASARA HANNA MARIA
Informe ejecutivo de MAASARA HANNA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MAASARA HANNA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOVENTAS GEARS SL | Administrador Solidario | 15/12/2021 | 08/07/2022 |
MOVENTAS GEARS SL | Administrador Solidario | 17/06/2014 | 15/12/2016 |
VINCULACIONES DE MAASARA HANNA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAASARA HANNA MARIA
Empresa: MOVENTAS GEARS SL
Administrador Solidario
- Maasara Hanna Maria
- Mannisto Oili Marketta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42517 , F 1, S 8, H M 515500, I/A 25 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-28
Empresa: MOVENTAS GEARS SL
Administrador Solidario
- Maasara Hanna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42517 , F 1, S 8, H M 515500, I/A 24 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-28
Empresa: MOVENTAS GEARS SL
Administrador Solidario
- Maasara Hanna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28625 , F 68, S 8, H M 515500, I/A 15 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-28
Empresa: MOVENTAS SPAIN SL
Administrador Solidario
- Maasara Hanna Maria
- Oksanen Miika Joakim
- Turunen Antii Sakari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28625 , F 66, S 8, H M 515500, I/A 10 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-28
Información de MAASARA HANNA MARIA
Mostramos los datos de MAASARA HANNA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAASARA HANNA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos