MOVENTAS GEARS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 141
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOVENTAS GEARS SL
CIF B86148376
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves
Fecha de Constitución 28/02/2011
Página Web www.moventas.com
Nombres Anteriores
- MOVENTAS SPAIN SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Moventas Wind Oy
Auditor CET AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MOVENTAS GEARS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOVENTAS GEARS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CET AUDITORES SL | Auditor | 23/01/2019 | 08/08/2024 |
Eldua Fernandez De Arroyabe Asier | Apoderado | 12/09/2018 | 08/08/2024 |
IVC OUTSOURCING CVI SL | Apoderado | 24/03/2014 | 08/08/2024 |
Lopez Barbudo Eva | Apoderado Solidario | 08/07/2022 | 08/08/2024 |
Lopez Barbudo Eva | Liquidador | 20/05/2024 | 08/08/2024 |
Moventas Wind Oy | Socio Unico | 13/12/2011 | 08/08/2024 |
Richter Geertje | Apoderado Solidario | 08/07/2022 | 08/08/2024 |
Lopez Barbudo Eva | Consejero | 08/07/2022 | 20/05/2024 |
Lopez Barbudo Eva | Secretario | 08/07/2022 | 20/05/2024 |
Richter Geertje | Consejero | 08/07/2022 | 20/05/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MOVENTAS GEARS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 515500, I/A 34 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 515500, I/A 31 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 515500, I/A 31 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 515500, I/A 31 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/9
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42517 , F 4, S 8, H M 515500, I/A 30 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42517 , F 4, S 8, H M 515500, I/A 29 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42517 , F 4, S 8, H M 515500, I/A 28 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42517 , F 2, S 8, H M 515500, I/A 26 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42517 , F 2, S 8, H M 515500, I/A 26 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42517 , F 1, S 8, H M 515500, I/A 25 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-28