LUQUE LUZ ANTONIO
Informe ejecutivo de LUQUE LUZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUQUE LUZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIGHT MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado | 10/03/2016 | |
EXPERIS MANPOWERGROUP SL | Apoderado | 29/02/2016 | |
EXPERIS MANPOWERGROUP SL | Apoderado | 23/02/2016 | |
MANPOWER TEAM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA | Apoderado Solidario | 20/01/2016 | |
MANPOWERGROUP SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 19/01/2016 | |
MANPOWER TEAM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA | Apoderado Mancomunado | 17/12/2015 | |
MANPOWERGROUP INNOVATIVE TALENT SOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado | 16/12/2015 | |
MANPOWERGROUP SOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado | 16/12/2015 | |
RIGHT MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/12/2015 |
VINCULACIONES DE LUQUE LUZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUQUE LUZ ANTONIO
Empresa: RIGHT MANAGEMENT SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16792 , F 187, S 8, H M 286905, I/A 41 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-28
Empresa: EXPERIS MANPOWERGROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30125 , F 218, S 8, H M 226917, I/A 46 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-28
Empresa: ANYHELP INTERNATIONAL SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32747 , F 7, S 8, H M 358488, I/A 27 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-28
Empresa: EXPERIS MANPOWERGROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30125 , F 218, S 8, H M 226917, I/A 44 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 112, S 8, H B 87808, I/A 93 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-08
Empresa: MANPOWERGROUP SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43583 , F 18, S 8, H B 123582, I/A 99 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42059 , F 150, S 8, H B 87808, I/A 91 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-08
Empresa: MANPOWERGROUP SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43583 , F 16, S 8, H B 123582, I/A 97 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-08
Empresa: BYMANPOWER SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42529 , F 97, S 8, H B 245465, I/A 34 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-08
Empresa: RIGHT MANAGEMENT SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albinger Sherri
- Alvarez Alvarez Alvaro Manuel
- Angelini Stefano
- Bantula I Pi Imma
- Caballero Sanchez Arturo
- Campoy Sanchez Ana
- Cardenas Garcia Montserrat
- Casals Herrero Teresa
- Creuziger Nancy
- Dehesa Diez Sonia
- Diez De Vergara Maitane
- Grijalba Perez Alfaro Raul
- Lopez Alonso Yolanda
- Lopez Alonso Yolanda
- Luque Luz Antonio
- Mafuz Gumiel Rosa Maria
- Marquez Aguilar Vanessa
- Martin Gomez Maria Jose
- Ortega Martin Elsa
- Perez Canto Victor
- Remiro Va Cristina
- Rodriguez Arana Salvador
- Rodriguez Arana Salvador
- Sala Aguirre Maria Dolores
- Sanchez Orejon Marcos
- Vila Cabre Jordi
- Villagrasa Pretel Emma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16792 , F 184, S 8, H M 286905, I/A 40 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
Información de LUQUE LUZ ANTONIO
Mostramos los datos de LUQUE LUZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUQUE LUZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos