BASCUÑANA GARCIA CARLES
Informe ejecutivo de BASCUÑANA GARCIA CARLES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BASCUÑANA GARCIA CARLES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTANTS IN BUSINESS ENGINEERING RESEARCH SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/08/2013 | 05/02/2018 |
CIBER SOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/08/2013 | 20/11/2013 |
CIBER SOLUTIONS SL | Apoderado | 05/11/2013 | |
CONSULTANTS IN BUSINESS ENGINEERING RESEARCH SL | Apoderado | 17/10/2013 |
VINCULACIONES DE BASCUÑANA GARCIA CARLES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BASCUÑANA GARCIA CARLES
Empresa: CIBER SOLUTIONS SL
Apoderado
- Bascuñana Garcia Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31504 , F 24, S 8, H M 567039, I/A 3 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-28
Apoderado
- Bascuñana Garcia Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31455 , F 188, S 8, H M 566194, I/A 3 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bascuñana Garcia Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42780 , F 155, S 8, H B 211126, I/A 45 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-08
Empresa: CIBER SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bascuñana Garcia Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38708 , F 36, S 8, H B 332484, I/A 10 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-08
Información de BASCUÑANA GARCIA CARLES
Mostramos los datos de BASCUÑANA GARCIA CARLES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BASCUÑANA GARCIA CARLES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos