LUNA DONCEL FRANCISCO
Informe ejecutivo de LUNA DONCEL FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LUNA DONCEL FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES ESTELLES SL | Apoderado | 25/11/2010 |
VINCULACIONES DE LUNA DONCEL FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUNA DONCEL FRANCISCO
Empresa: INVERSIONES Y GESTIONES CACEREÑAS SL
Administrador Mancomunado
- Estelles Sanchordi Jose Vicente
- Hernandez Calle Florencio
- Luna Doncel Francisco
- Muñoz Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575, L 403, F 185, S 8, H CC 6489, I/A 3 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-10
Empresa: PROMOCIONES ESTELLES SL
Administrador Mancomunado
- Estelles Sanchordi Jose Vicente
- Luna Doncel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 853, L 680, F 68, S 8, H CC 5733, I/A 8 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-21-10
Empresa: LA ENJARADA SL
Consejero
- Estelles Sanchordi Jose Vicente
- Hernandez Calle Florencio
- Luna Doncel Francisco
- Muñoz Garcia Juan
Director General
Presidente
Secretario
- Luna Doncel Francisco
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656, L 484, F 116, S 8, H CC 7969, I/A 6 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-10
Empresa: PROMOCIONES ESTELLES SL
Apoderado
- Luna Doncel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 359, F 54, S 8, H CC 5733, I/A 5 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-10
Información de LUNA DONCEL FRANCISCO
Mostramos los datos de LUNA DONCEL FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUNA DONCEL FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos