ESTELLES SANCHORDI JOSE VICENTE
Informe ejecutivo de ESTELLES SANCHORDI JOSE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ESTELLES SANCHORDI JOSE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES ESTELLES SL | Apoderado | 25/11/2010 |
VINCULACIONES DE ESTELLES SANCHORDI JOSE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTELLES SANCHORDI JOSE VICENTE
Empresa: INVERSIONES Y GESTIONES CACEREÑAS SL
Administrador Mancomunado
- Estelles Sanchordi Jose Vicente
- Hernandez Calle Florencio
- Luna Doncel Francisco
- Muñoz Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575, L 403, F 185, S 8, H CC 6489, I/A 3 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-10
Empresa: PROMOCIONES ESTELLES SL
Administrador Mancomunado
- Estelles Sanchordi Jose Vicente
- Luna Doncel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 853, L 680, F 68, S 8, H CC 5733, I/A 8 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-21-10
Empresa: LA ENJARADA SL
Consejero
- Estelles Sanchordi Jose Vicente
- Hernandez Calle Florencio
- Luna Doncel Francisco
- Muñoz Garcia Juan
Director General
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Estelles Sanchordi Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656, L 484, F 116, S 8, H CC 7969, I/A 6 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-10
Empresa: EUROCACERES SL
Administrador Mancomunado
- Estelles Sanchordi Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 938, L 765, F 81, S 8, H CC 5732, I/A 6 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-10
Empresa: PROMOCIONES ESTELLES SL
Apoderado
- Estelles Sanchordi Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 853, L 680, F 65, S 8, H CC 5733, I/A 6 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-10
Información de ESTELLES SANCHORDI JOSE VICENTE
Mostramos los datos de ESTELLES SANCHORDI JOSE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTELLES SANCHORDI JOSE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos