LUJAN SANZ DANIEL
Informe ejecutivo de LUJAN SANZ DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE LUJAN SANZ DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUJAN SANZ DANIEL
Empresa: REBEL SA
Administrador Unico
- Lujan Sanz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36807 , F 50, S 8, H M 659090, I/A 4 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-28
Empresa: REBEL SA
Administrador Unico
- Lujan Sanz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36807 , F 50, S 8, H M 659090, I/A 3 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-28
Empresa: REBEL SA
Administrador Unico
- Lujan Sanz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36807 , F 50, S 8, H M 659090, I/A 3 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-28
Empresa: REBEL SA
Administrador Unico
- Lujan Sanz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21965 , F 148, S 8, H B 29873, I/A 10 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
Empresa: REBEL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Beltran Lazaro Jose Maria
- Beltran Redondo Beatriz
- Lujan Sanz Daniel
- Redondo Garcia Teresa Luisa
Presidente
Secretario
- Lujan Sanz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21965 , F 148, S 8, H B 29873, I/A 10 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
Empresa: REBEL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Beltran Lazaro Jose Maria
- Beltran Redondo Beatriz
- Lujan Sanz Daniel
- Redondo Garcia Teresa Luisa
Presidente
Secretario
- Lujan Sanz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21965 , F 147, S 8, H B 29873, I/A 9 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08
Información de LUJAN SANZ DANIEL
Mostramos los datos de LUJAN SANZ DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUJAN SANZ DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos