BELTRAN REDONDO BEATRIZ
Informe ejecutivo de BELTRAN REDONDO BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BELTRAN REDONDO BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BELBERE HOLDING SL | Administrador Unico | 18/11/2020 | |
BELBERE BELTRAN BEAUTY AND MEDICAL SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 03/09/2014 |
VINCULACIONES DE BELTRAN REDONDO BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELTRAN REDONDO BEATRIZ
Empresa: BELBERE HOLDING SL
Administrador Unico
- Beltran Redondo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47527 , F 44, S 8, H B 554615, I/A 1 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-08
Administrador Unico
- Beltran Redondo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44460 , F 116, S 8, H B 456669, I/A 1 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-08
Empresa: REBEL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Beltran Lazaro Jose Maria
- Beltran Redondo Beatriz
- Lujan Sanz Daniel
- Redondo Garcia Teresa Luisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21965 , F 148, S 8, H B 29873, I/A 10 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
Empresa: REBEL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Beltran Lazaro Jose Maria
- Beltran Redondo Beatriz
- Lujan Sanz Daniel
- Redondo Garcia Teresa Luisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21965 , F 147, S 8, H B 29873, I/A 9 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08
Empresa: REBEL SA
Consejero
- Beltran Lazaro Alvaro Jose Maria
- Beltran Redondo Beatriz
- Redondo Garcia Teresa Luisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21965 , F 147, S 8, H B 29873, I/A 9 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08
Información de BELTRAN REDONDO BEATRIZ
Mostramos los datos de BELTRAN REDONDO BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELTRAN REDONDO BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos