LUIS ALBERTO ARQUED ALSINA
Informe ejecutivo de LUIS ALBERTO ARQUED ALSINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LUIS ALBERTO ARQUED ALSINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J.B.M. CAMPLLONG SL | Auditor Suplente | 07/01/2013 |
VINCULACIONES DE LUIS ALBERTO ARQUED ALSINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUIS ALBERTO ARQUED ALSINA
Empresa: FELIX RIBERA E HIJOS SA
Auditor Suplente
- Luis Alberto Arqued Alsina
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 11, S 8, H GI 7688, I/A 28 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-17
Empresa: BALSEUROP ECUATO ESPAÑOLA SL
Auditor Suplente
- Luis Alberto Arqued Alsina
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2805 , F 94, S 8, H GI 1528, I/A 21 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-17
Empresa: J.B.M. CAMPLLONG SL
Auditor Suplente
- Luis Alberto Arqued Alsina
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 726 , F 163, S 8, H GI 13999, I/A 8 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-17
Empresa: LLAMAS SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM. 2 DE BARCELONA
Juez / Ponente:
Fecha de Resolución:04/03/2005
Número Procedimiento Concursal:122-2005-M
Datos Registrales:
Tomo:
2208
Libro:
0
Folio:
97
Hoja:
8-36734
Inscripción:
9
Fecha Inscripción22/09/2010
Registro:Registro Mercantil de Girona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2208 , F 97, S 8, H GI 36734, I/A 9 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-17
Empresa: BALSEUROP ECUATO ESPAÑOLA SL
Auditor Suplente
- Luis Alberto Arqued Alsina
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 84 , F 221, S 8, H GI 1528, I/A 13 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-17
Información de LUIS ALBERTO ARQUED ALSINA
Mostramos los datos de LUIS ALBERTO ARQUED ALSINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUIS ALBERTO ARQUED ALSINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos