LUCA MARIA CONFALONIERI
Informe ejecutivo de LUCA MARIA CONFALONIERI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LUCA MARIA CONFALONIERI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
T I BONGIORNO ESPAÑA SL | Consejero Delegado Solidario | 13/01/2022 | |
T I BONGIORNO ESPAÑA SL | Consejero | 13/01/2022 | |
T I BONGIORNO ESPAÑA SL | Presidente | 13/01/2022 |
VINCULACIONES DE LUCA MARIA CONFALONIERI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUCA MARIA CONFALONIERI
Empresa: T I BONGIORNO ESPAÑA SL
Consejero Delegado Solidario
- Daniele Giacardi
- Luca Maria Confalonieri
- Sole Vilanova Xavier
Consejero
- Daniele Giacardi
- Luca Maria Confalonieri
- Sole Vilanova Xavier
Presidente
- Luca Maria Confalonieri
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43375 , F 32, S 8, H B 216391, I/A 16 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
Empresa: T I BONGIORNO ESPAÑA SL
Consejero Delegado
- Daniele Giacardi
- Giorgio Picasso
- Luca Maria Confalonieri
Consejero
- Daniele Giacardi
- Giorgio Picasso
- Luca Maria Confalonieri
Presidente
- Luca Maria Confalonieri
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43375 , F 32, S 8, H B 216391, I/A 16 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
Empresa: T I BONGIORNO ESPAÑA SL
Consejero Delegado
- Daniele Giacardi
- Giorgio Picasso
- Luca Maria Confalonieri
Consejero
- Daniele Giacardi
- Giorgio Picasso
- Luca Maria Confalonieri
Presidente
- Luca Maria Confalonieri
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43375 , F 31, S 8, H B 216391, I/A 15 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-08
Empresa: T I BONGIORNO ESPAÑA SL
Consejero Delegado
- Daniele Giacardi
- Giorgio Picasso
- Luca Maria Confalonieri
Consejero
- Daniele Giacardi
- Giorgio Picasso
- Luca Maria Confalonieri
Presidente
- Luca Maria Confalonieri
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43375 , F 31, S 8, H B 216391, I/A 15 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-08
Empresa: T I BONGIORNO ESPAÑA SL
Consejero Delegado
- Daniele Giacardi
- Giorgio Picasso
- Luca Maria Confalonieri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43375 , F 31, S 8, H B 216391, I/A 13 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-08
Empresa: T I BONGIORNO ESPAÑA SL
Consejero
- Daniele Giacardi
- Giorgio Picasso
- Luca Maria Confalonieri
Presidente
- Luca Maria Confalonieri
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32587 , F 153, S 8, H B 216391, I/A 11 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-08
Empresa: T I BONGIORNO ESPAÑA SL
Consejero
- Daniele Giacardi
- Giorgio Picasso
- Luca Maria Confalonieri
Presidente
- Luca Maria Confalonieri
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32587 , F 153, S 8, H B 216391, I/A 11 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-08
Empresa: T I BONGIORNO ESPAÑA SL
Consejero
- Daniele Giacardi
- Giorgio Picasso
- Luca Maria Confalonieri
Presidente
- Luca Maria Confalonieri
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32587 , F 151, S 8, H B 216391, I/A 7 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
Empresa: T I BONGIORNO ESPAÑA SL
Consejero Delegado
- Francesco Bongiorno
- Giorgio Picasso
- Luca Maria Confalonieri
Consejero
- Francesco Bongiorno
- Giorgio Picasso
- Luca Maria Confalonieri
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32587 , F 151, S 8, H B 216391, I/A 7 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
Información de LUCA MARIA CONFALONIERI
Mostramos los datos de LUCA MARIA CONFALONIERI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUCA MARIA CONFALONIERI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos