GIORGIO PICASSO
Informe ejecutivo de GIORGIO PICASSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIORGIO PICASSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
T I BONGIORNO ESPAÑA SL | Consejero | 21/12/2016 | 13/01/2022 |
T I BONGIORNO ESPAÑA SL | Consejero Delegado | 21/12/2016 | 13/01/2022 |
T I BONGIORNO ESPAÑA SL | Consejero | 27/08/2012 | 21/12/2016 |
T I BONGIORNO ESPAÑA SL | Consejero Delegado | 24/12/2013 | 21/12/2016 |
T I BONGIORNO ESPAÑA SL | Consejero | 13/07/2009 | 27/08/2012 |
T I BONGIORNO ESPAÑA SL | Secretario | 13/07/2009 | |
T I BONGIORNO ESPAÑA SL | Consejero Delegado | 13/07/2009 |
VINCULACIONES DE GIORGIO PICASSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIORGIO PICASSO
Empresa: T I BONGIORNO ESPAÑA SL
Consejero Delegado
- Daniele Giacardi
- Giorgio Picasso
- Luca Maria Confalonieri
Consejero
- Daniele Giacardi
- Giorgio Picasso
- Luca Maria Confalonieri
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43375 , F 32, S 8, H B 216391, I/A 16 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
Empresa: T I BONGIORNO ESPAÑA SL
Consejero Delegado
- Daniele Giacardi
- Giorgio Picasso
- Luca Maria Confalonieri
Consejero
- Daniele Giacardi
- Giorgio Picasso
- Luca Maria Confalonieri
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43375 , F 31, S 8, H B 216391, I/A 15 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-08
Empresa: T I BONGIORNO ESPAÑA SL
Consejero Delegado
- Daniele Giacardi
- Giorgio Picasso
- Luca Maria Confalonieri
Consejero
- Daniele Giacardi
- Giorgio Picasso
- Luca Maria Confalonieri
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43375 , F 31, S 8, H B 216391, I/A 15 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-08
Empresa: T I BONGIORNO ESPAÑA SL
Consejero Delegado
- Daniele Giacardi
- Giorgio Picasso
- Luca Maria Confalonieri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43375 , F 31, S 8, H B 216391, I/A 13 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-08
Empresa: T I BONGIORNO ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32587 , F 153, S 8, H B 216391, I/A 11 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-08
Empresa: T I BONGIORNO ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32587 , F 153, S 8, H B 216391, I/A 11 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-08
Empresa: T I BONGIORNO ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32587 , F 151, S 8, H B 216391, I/A 7 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
Empresa: T I BONGIORNO ESPAÑA SL
Consejero Delegado
- Francesco Bongiorno
- Giorgio Picasso
- Luca Maria Confalonieri
Consejero
- Francesco Bongiorno
- Giorgio Picasso
- Luca Maria Confalonieri
Presidente
Secretario
- Giorgio Picasso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32587 , F 151, S 8, H B 216391, I/A 7 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
Información de GIORGIO PICASSO
Mostramos los datos de GIORGIO PICASSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIORGIO PICASSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos