LOZANO MORENO MARCOS
Informe ejecutivo de LOZANO MORENO MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOZANO MORENO MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXILE SPAIN SL | Apoderado | 25/03/2024 | |
DETRIAVALL SL | Secretario No Consejero | 08/03/2024 | |
CUATRO CINCO TRES LAW FIRM SLP | Representante | 01/02/2018 | |
AVANTGES OUTSOURCING SL | Apoderado Solidario | 23/03/2015 |
VINCULACIONES DE LOZANO MORENO MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO MORENO MARCOS
Empresa: EXILE SPAIN SL
Apoderado
- Cacho Ortega Marta
- Fito Baucells Antoni
- Font Falgas Marc
- Lozano Moreno Marcos
- Pomada Llatser Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42002 , F 62, S 8, H M 743765, I/A 4 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-28
Empresa: DETRIAVALL SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Lozano Moreno Marcos
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36890 , F 58, S 8, H M 660012, I/A 7 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
Empresa: CUATRO CINCO TRES LAW FIRM SLP
Administrador Solidario
Representante
- Lozano Moreno Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37139 , F 61, S 8, H M 662895, I/A 1 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-28
Empresa: AVANTGES OUTSOURCING SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44451 , F 140, S 8, H B 456412, I/A 3 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-08
Información de LOZANO MORENO MARCOS
Mostramos los datos de LOZANO MORENO MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO MORENO MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos