FITO BAUCELLS ANTONI
Informe ejecutivo de FITO BAUCELLS ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE FITO BAUCELLS ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXILE SPAIN SL | Apoderado | 25/03/2024 | |
FOUR FIVE THREE LAW FIRM SAP | Administrador Unico | 19/01/2024 | |
PERE QUART SL | Consejero | 02/06/2021 | |
PERE QUART SL | Apoderado Solidario | 02/06/2021 | |
PERE QUART SL | Secretario | 02/06/2021 | |
MIRATECH IBERIA SL | Apoderado Solidario | 18/05/2021 | |
SYNKOTECH BIOCOMPATIBLE MATERIALS SL | Secretario No Consejero | 23/07/2020 | |
PNN MEDICAL ES SL | Apoderado Solidario | 24/02/2020 | |
AMURA CAPITAL SL | Administrador Unico | 19/03/2019 | |
TOMAS BODERO SA | Secretario No Consejero | 27/02/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FITO BAUCELLS ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FITO BAUCELLS ANTONI
Empresa: EXILE SPAIN SL
Apoderado
- Cacho Ortega Marta
- Fito Baucells Antoni
- Font Falgas Marc
- Lozano Moreno Marcos
- Pomada Llatser Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42002 , F 62, S 8, H M 743765, I/A 4 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-28
Empresa: FOUR FIVE THREE LAW FIRM SAP
Administrador Unico
- Fito Baucells Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 168, S 8, H B 219981, I/A 25 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-08
Com.Ejecutiv
PATRONO
- Alemany Mas Salvador
- Alierta Izuel Cesar
- Fito Baucells Antoni
- Solana Madariaga Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2772 , F 81, S 8, H PM 84543, I/A 17 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-07
Empresa: PERE QUART SL
Apoderado Solidario
- Fito Baucells Antoni
- Fito Castells Ernest
Consejero
- Fito Baucells Antoni
- Fito Castells Ernest
- Fito Morato Antonio
- Fito Morato Jaime
Presidente
Secretario
- Fito Baucells Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39770 , F 47, S 8, H B 354469, I/A 8 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-08
Empresa: PRODUCTOS HORTICOLAS FITO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43513 , F 107, S 8, H B 70885, I/A 31 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-08
Empresa: MIRACLE TECHNOLOGY GROUP SL
Apoderado Solidario
- Cacho Ortega Marta
- Fito Baucells Antoni
- Soria Lopez Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34607 , F 157, S 8, H M 622612, I/A 6 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
PATRONO
- Fito Baucells Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2772 , F 79, S 8, H PM 84543, I/A 12 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-07
Empresa: SYNKOTECH BIOCOMPATIBLE MATERIALS SL
Secretario No Consejero
- Fito Baucells Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3063 , F 81, S 8, H T 50940, I/A 8 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-43
Empresa: INFINITEC ACTIVOS SL
Secretario No Consejero
- Fito Baucells Antoni
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45064 , F 29, S 8, H B 294220, I/A 28 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-08
Empresa: PNN MEDICAL ES SL
Apoderado Solidario
- Cacho Ortega Marta
- Corrales Mills Sergio Javier
- Fito Baucells Antoni
- Lozano Moreno Marcos Jose
- Vidal Gutierrez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47002 , F 74, S 8, H B 537829, I/A 4 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-08
VER MAS ACTOS
Información de FITO BAUCELLS ANTONI
Mostramos los datos de FITO BAUCELLS ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FITO BAUCELLS ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos