LOZANO GIL MARIA BEGOÑA
Informe ejecutivo de LOZANO GIL MARIA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOZANO GIL MARIA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIRAMIDE INVERSIONES FINANCIERAS SL | Consejero Delegado | 22/07/2015 | |
PIRAMIDE INVERSIONES FINANCIERAS SL | Presidente | 29/07/2009 | |
PIRAMIDE INVERSIONES FINANCIERAS SL | Consejero | 29/07/2009 |
VINCULACIONES DE LOZANO GIL MARIA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO GIL MARIA BEGOÑA
Empresa: PUBLIMEGA INSULAR SL
Administrador Unico
- Lozano Gil Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400 , F 75, S 8, H GC 20119, I/A 7 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-35
Empresa: VITOSIN SL
Administrador Unico
- Lozano Gil Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5791 , F 103, S 8, H M 94726, I/A 8 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
Consejero Delegado
- Lozano Gil Maria Begoña
Consejero
- Gomez Alvarez Justiniano
- Gomez Lozano Begoña
- Lozano Gil Maria Begoña
Presidente
- Lozano Gil Maria Begoña
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30719 , F 51, S 8, H M 344207, I/A 20 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-28
Consejero
- Gomez Alvarez Justiniano
- Gomez Lozano Begoña
- Lozano Gil Maria Begoña
Presidente
- Lozano Gil Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30719 , F 49, S 8, H M 344207, I/A 18 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-28
Apoderado
Consejero Delegado
- Lozano Gil Maria Begoña
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30719 , F 49, S 8, H M 344207, I/A 18 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-28
Consejero Delegado
- Lozano Gil Maria Begoña
EEAdmonSicav
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30719 , F 49, S 8, H M 344207, I/A 18 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-28
Apoderado
Consejero Delegado
- Lozano Gil Maria Begoña
EEAdmonSicav
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19589 , F 83, S 8, H M 344207, I/A 17 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-28
Empresa: VITOSIN SL
Administrador Unico
- Lozano Gil Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5791 , F 103, S 8, H M 94726, I/A 7 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-28
Empresa: PUBLIMEGA INSULAR SL
Administrador Unico
- Lozano Gil Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400 , F 74, S 8, H GC 20119, I/A 5 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-162-35
Consejero
Presidente
- Lozano Gil Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19589 , F 80, S 8, H M 344207, I/A 9 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-28
Información de LOZANO GIL MARIA BEGOÑA
Mostramos los datos de LOZANO GIL MARIA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO GIL MARIA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos