LOZANO GARCIA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de LOZANO GARCIA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOZANO GARCIA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOVACIONES Y PROYECTOS VICOLO SL | Administrador Unico | 15/03/2021 | |
INNOVACIONES Y PROYECTOS VICOLO SL | Socio Unico | 15/03/2021 | |
INNOVA LOZANO SL | Socio Unico | 06/11/2018 | |
INNOVA LOZANO SL | Administrador Unico | 06/11/2018 |
VINCULACIONES DE LOZANO GARCIA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO GARCIA JOSE LUIS
Empresa: INNOVACIONES Y PROYECTOS VICOLO SL
Administrador Unico
- Lozano Garcia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2384 , F 19, S 8, H CA 58035, I/A 1 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-11
Empresa: INNOVACIONES Y PROYECTOS VICOLO SL
Socio Único
- Lozano Garcia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2384 , F 19, S 8, H CA 58035, I/A 1 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-11
Empresa: INNOVA LOZANO SL
Administrador Unico
- Lozano Garcia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2291 , F 11, S 8, H CA 53928, I/A 1 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-11
Empresa: INNOVA LOZANO SL
Socio Único
- Lozano Garcia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2291 , F 11, S 8, H CA 53928, I/A 1 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-11
Empresa: BANSABADELL FINANCIACION EFC SA
Apoderado
- Lozano Garcia Jose Luis
- Martin Sanchez Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40045 , F 31, S 8, H B 51954, I/A 363 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-08
Empresa: BANCO DE SABADELL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40912 , F 52, S 8, H B 1561, I/A 1539 (11/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-08
Información de LOZANO GARCIA JOSE LUIS
Mostramos los datos de LOZANO GARCIA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO GARCIA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos