MARTIN SANCHEZ GABRIEL
Informe ejecutivo de MARTIN SANCHEZ GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MARTIN SANCHEZ GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TU MEDICINA FINANCIADA SL | Administrador Unico | 02/01/2020 | |
TU MEDICINA FINANCIADA SL | Apoderado | 14/05/2013 | |
MAPA INNOVACIO SL | Administrador Unico | 30/06/2010 |
VINCULACIONES DE MARTIN SANCHEZ GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN SANCHEZ GABRIEL
Empresa: TU MEDICINA FINANCIADA SL
Administrador Unico
- Martin Sanchez Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43747 , F 3, S 8, H B 437201, I/A 5 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-08
Empresa: TU MEDICINA FINANCIADA SL
Administrador Mancomunado
- Martin Sanchez Gabriel
- Ventos Soler Cabot Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43747 , F 3, S 8, H B 437201, I/A 5 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-08
Empresa: TU MEDICINA FINANCIADA SL
Administrador Mancomunado
- Martin Sanchez Gabriel
- Ventos Soler Cabot Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43747 , F 3, S 8, H B 437201, I/A 4 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-08
Empresa: TU MEDICINA FINANCIADA SL
Administrador Mancomunado
- Martin Sanchez Gabriel
- Monegal Avila Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43747 , F 3, S 8, H B 437201, I/A 3 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-08
Empresa: EFIGESTION 95 SL
Administrador Unico
- Martin Sanchez Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 186, S 8, H GC 12685, I/A 8 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-35
Empresa: LAS MESAS SOL SL
Administrador Mancomunado
- Martin Sanchez Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 37, S 8, H GC 12913, I/A 10 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-35
Empresa: TU MEDICINA FINANCIADA SL
Apoderado
- Martin Sanchez Gabriel
- Monegal Avila Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43747 , F 2, S 8, H B 437201, I/A 2 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
Empresa: TU MEDICINA FINANCIADA SL
Administrador Mancomunado
- Martin Sanchez Gabriel
- Monegal Avila Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43747 , F 1, S 8, H B 437201, I/A 1 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-08
Administrador Unico
- Martin Sanchez Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1754 , F 125, S 8, H GC 34726, I/A 5 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-35
Empresa: MAPA INNOVACIO SL
Administrador Unico
- Martin Sanchez Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41989 , F 70, S 8, H B 398233, I/A 1 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-08
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN SANCHEZ GABRIEL
Mostramos los datos de MARTIN SANCHEZ GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN SANCHEZ GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos