LOURENCO SALVADOR PEDRO MIGUEL
Informe ejecutivo de LOURENCO SALVADOR PEDRO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOURENCO SALVADOR PEDRO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOURLINE EXPRESS MENSAJERIA SL | Apoderado Mancomunado | 13/11/2014 | 04/02/2020 |
TOURLINE EXPRESS MENSAJERIA SL | Apoderado | 29/06/2016 | |
TOURLINE EXPRESS MENSAJERIA SL | Consejero | 26/09/2014 |
VINCULACIONES DE LOURENCO SALVADOR PEDRO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOURENCO SALVADOR PEDRO MIGUEL
Empresa: TOURLINE EXPRESS MENSAJERIA SL
Apoderado
- Canals Mauri Ricard
- Cortijo Martin Juan
- Diaz Navarro Maria Soledad
- Diaz Navarro Maria Soledad
- Diaz Navarro Maria Soledad
- Domingues Dos Santos Da Cunha Leal Joao
- Lourenco Salvador Pedro Miguel
- Lourenco Salvador Pedro Miguel
- Martin Cledera Angeles
- Posse Parga Jonatan
- Pulido Guisado Pablo
- Sequeira Salvador Fernando
- Sequeira Salvador Fernando
- Vigara Sierra Anselmo
- Vigara Sierra Anselmo
- Vigara Sierra Anselmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32690 , F 203, S 8, H M 581101, I/A 13 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-28
Empresa: TOURLINE EXPRESS MENSAJERIA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32286 , F 169, S 8, H M 581101, I/A 7 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-223-28
Empresa: TOURLINE EXPRESS MENSAJERIA SL
Consejero
- Borges Vaz Antonio Manuel
- Domingues Dos Santos Da Cunha Leal Joao
- Lourenco Salvador Pedro Miguel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32286 , F 166, S 8, H M 581101, I/A 4 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-28
Información de LOURENCO SALVADOR PEDRO MIGUEL
Mostramos los datos de LOURENCO SALVADOR PEDRO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOURENCO SALVADOR PEDRO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos