DOMINGUES DOS SANTOS DA CUNHA LEAL JOAO
Informe ejecutivo de DOMINGUES DOS SANTOS DA CUNHA LEAL JOAO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOMINGUES DOS SANTOS DA CUNHA LEAL JOAO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOURLINE EXPRESS MENSAJERIA SL | Apoderado Mancomunado | 13/11/2014 | 04/02/2020 |
TOURLINE EXPRESS MENSAJERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/02/2015 | 04/02/2020 |
TOURLINE EXPRESS MENSAJERIA SL | Apoderado | 28/10/2015 | 29/06/2016 |
TOURLINE EXPRESS MENSAJERIA SL | Consejero | 26/09/2014 |
VINCULACIONES DE DOMINGUES DOS SANTOS DA CUNHA LEAL JOAO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUES DOS SANTOS DA CUNHA LEAL JOAO
Empresa: TOURLINE EXPRESS MENSAJERIA SL
Apoderado
- Canals Mauri Ricard
- Cortijo Martin Juan
- Diaz Navarro Maria Soledad
- Diaz Navarro Maria Soledad
- Diaz Navarro Maria Soledad
- Domingues Dos Santos Da Cunha Leal Joao
- Lourenco Salvador Pedro Miguel
- Lourenco Salvador Pedro Miguel
- Martin Cledera Angeles
- Posse Parga Jonatan
- Pulido Guisado Pablo
- Sequeira Salvador Fernando
- Sequeira Salvador Fernando
- Vigara Sierra Anselmo
- Vigara Sierra Anselmo
- Vigara Sierra Anselmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32690 , F 203, S 8, H M 581101, I/A 13 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-28
Empresa: TOURLINE EXPRESS MENSAJERIA SL
Apoderado
- Aznar Gonzalez Rhoda
- Domingues Dos Santos Da Cunha Leal Joao
- Muelas Fernandez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32690 , F 202, S 8, H M 581101, I/A 10 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-28
Empresa: TOURLINE EXPRESS MENSAJERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Borges Vaz Antonio Manuel
- Domingues Dos Santos Da Cunha Leal Joao
- Muelas Fernandez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32690 , F 200, S 8, H M 581101, I/A 8 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Empresa: TOURLINE EXPRESS MENSAJERIA SL
Apoderado Mancomunado
- Aznar Gonzalez Rhoda
- Borges Vaz Antonio Manuel
- Dombriz Sandra
- Domingues Dos Santos Da Cunha Leal Joao
- Escarpa Frutos Cristina
- Lourenco Salvador Pedro Miguel
- Martin Yolanda
- Navarro Oliva Juan Manuel
- Sanchez Osorio Llena Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32286 , F 169, S 8, H M 581101, I/A 7 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-223-28
Empresa: TOURLINE EXPRESS MENSAJERIA SL
Consejero
- Borges Vaz Antonio Manuel
- Domingues Dos Santos Da Cunha Leal Joao
- Lourenco Salvador Pedro Miguel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32286 , F 166, S 8, H M 581101, I/A 4 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-28
Información de DOMINGUES DOS SANTOS DA CUNHA LEAL JOAO
Mostramos los datos de DOMINGUES DOS SANTOS DA CUNHA LEAL JOAO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUES DOS SANTOS DA CUNHA LEAL JOAO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos