LOUIS GOODMAN ELSON
Informe ejecutivo de LOUIS GOODMAN ELSON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOUIS GOODMAN ELSON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SARQUAVITAE SERVICIOS A LA DEPENDENCIA SL | MRO.COMS.EJE | 20/12/2013 | 14/03/2017 |
SARQUAVITAE SERVICIOS A LA DEPENDENCIA SL | Consejero | 20/12/2013 | 14/03/2017 |
SARQUAVITAE SERVICIOS A LA DEPENDENCIA SL | Presidente | 09/02/2015 | 14/03/2017 |
LAGUNE IPM SL | REPR.143 RRM | 12/02/2015 | 06/03/2017 |
LAGUNE ISLAND BALEARES IPM2 SL | REPR.143 RRM | 12/02/2015 | 06/03/2017 |
VINCULACIONES DE LOUIS GOODMAN ELSON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOUIS GOODMAN ELSON
Consejero
MBRO.COM.EJE
MRO.COMS.EJE
- Laurent Ganem
- Louis Goodman Elson
- Moya Angeler Cabrera Joaquin
Presidente
- Louis Goodman Elson
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44645 , F 203, S 8, H B 374346, I/A 34 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-08
Empresa: SAR PATRIMONIAL IPM SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Louis Goodman Elson
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40667 , F 209, S 8, H B 329589, I/A 28 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-08
Empresa: SAR PATRIMONIAL IPM2 SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Louis Goodman Elson
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42057 , F 136, S 8, H B 390664, I/A 18 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
Empresa: SAR PATRIMONIAL IPM2 SL
REPR.143 RRM
- Louis Goodman Elson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42057 , F 135, S 8, H B 390664, I/A 14 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-08
Empresa: SAR PATRIMONIAL IPM SL
REPR.143 RRM
- Louis Goodman Elson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40667 , F 206, S 8, H B 329589, I/A 20 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-08
MBRO.COM.EJE
Presidente
- Louis Goodman Elson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43089 , F 129, S 8, H B 374346, I/A 27 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
Consejero
- Carreras Jimenez Julian
- Louis Goodman Elson
MRO.COMS.EJE
- Carreras Jimenez Julian
- Louis Goodman Elson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43089 , F 127, S 8, H B 374346, I/A 22 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-08
Información de LOUIS GOODMAN ELSON
Mostramos los datos de LOUIS GOODMAN ELSON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOUIS GOODMAN ELSON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos