LOSCOS VALENCIA MARIA-TRINIDAD
Informe ejecutivo de LOSCOS VALENCIA MARIA-TRINIDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOSCOS VALENCIA MARIA-TRINIDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCANIA HISPANIA SA | Apoderado | 14/10/2016 | 07/03/2019 |
SCANIA HISPANIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/12/2010 | 07/06/2013 |
SCANIA HISPANIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/04/2010 | 21/12/2010 |
VINCULACIONES DE LOSCOS VALENCIA MARIA-TRINIDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOSCOS VALENCIA MARIA-TRINIDAD
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado
- Loscos Valencia Maria-trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 159, S 8, H M 118696, I/A 126 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado
- Loscos Valencia Maria-trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 153, S 8, H M 118696, I/A 115 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Loscos Valencia Maria-trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 140, S 8, H M 118696, I/A 91 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barral Fonseca Roberto
- Calvarro Villaron Javier
- Carlbaum Jesper-mathias
- Gonzalez Peña German
- Hernandez Vannini Emilio Jose
- Leonard Andres
- Loscos Valencia Maria-trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17848 , F 218, S 8, H M 118696, I/A 76 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17848 , F 218, S 8, H M 118696, I/A 76 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Leonard Andres
- Loscos Valencia Maria-trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17848 , F 217, S 8, H M 118696, I/A 73 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Información de LOSCOS VALENCIA MARIA-TRINIDAD
Mostramos los datos de LOSCOS VALENCIA MARIA-TRINIDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOSCOS VALENCIA MARIA-TRINIDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos