LOSADA SERRA CARMEN
Informe ejecutivo de LOSADA SERRA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOSADA SERRA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HACIENDA NUEVA DE SAN JOSE SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 30/01/2019 | |
HACIENDA NUEVA DE SAN JOSE SL | Consejero | 30/01/2019 | |
PALACIO QUEMADO SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 02/08/2016 | |
PALACIO QUEMADO SL | Consejero | 02/08/2016 |
VINCULACIONES DE LOSADA SERRA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOSADA SERRA CARMEN
Empresa: HACIENDA NUEVA DE SAN JOSE SL
Consejero
- Losada Serra Antonio
- Losada Serra Carmen
- Losada Serra Manuel
- Losada Serra Maria Fernanda
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977 , F 6, S 8, H SE 38706, I/A 7 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-41
Empresa: HACIENDA NUEVA DE SAN JOSE SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Losada Serra Antonio
- Losada Serra Carmen
- Losada Serra Manuel
- Losada Serra Maria Fernanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977 , F 6, S 8, H SE 38706, I/A 7 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-41
Empresa: VIÑAS DE ALANGE SA
Consejero
- Losada Serra Carmen
- Losada Serra Maria Fernanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 583 , F 63, S 8, H BA 11078, I/A 28 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-06
Empresa: VIÑAS DE ALANGE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 583 , F 62, S 8, H BA 11078, I/A 25 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-06
Empresa: PALACIO QUEMADO SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Losada Serra Antonio
- Losada Serra Carmen
- Losada Serra Manuel
- Losada Serra Maria Fernanda
Consejero
- Losada Serra Antonio
- Losada Serra Carmen
- Losada Serra Manuel
- Losada Serra Maria Fernanda
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 137, S 8, H BA 17315, I/A 4 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-06
Empresa: PALACIO QUEMADO SL
Administrador Mancomunado
- Losada Serra Antonio
- Losada Serra Carmen
- Losada Serra Manuel
- Losada Serra Maria Fernanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 137, S 8, H BA 17315, I/A 4 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-06
Empresa: VIÑAS DE ALANGE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 210, S 8, H BA 11078, I/A 21 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-06
Empresa: VIÑAS DE ALANGE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 209, S 8, H BA 11078, I/A 18 (15/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-06
Información de LOSADA SERRA CARMEN
Mostramos los datos de LOSADA SERRA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOSADA SERRA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos