LOSADA SERRA ANTONIO
Informe ejecutivo de LOSADA SERRA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOSADA SERRA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HACIENDA NUEVA DE SAN JOSE SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 30/01/2019 | |
HACIENDA NUEVA DE SAN JOSE SL | Consejero | 30/01/2019 | |
PALACIO QUEMADO SL | Secretario | 02/08/2016 | |
PALACIO QUEMADO SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 02/08/2016 | |
PALACIO QUEMADO SL | Consejero | 02/08/2016 | |
VIÑAS DE ALANGE SA | Presidente | 15/09/2009 | |
VIÑAS DE ALANGE SA | Consejero | 15/09/2009 |
VINCULACIONES DE LOSADA SERRA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOSADA SERRA ANTONIO
Empresa: VIÑAS DE ALANGE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Losada Serra Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 583 , F 65, S 8, H BA 11078, I/A 32 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-06
Empresa: HACIENDA NUEVA DE SAN JOSE SL
Consejero
- Losada Serra Antonio
- Losada Serra Carmen
- Losada Serra Manuel
- Losada Serra Maria Fernanda
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977 , F 6, S 8, H SE 38706, I/A 7 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-41
Empresa: HACIENDA NUEVA DE SAN JOSE SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Losada Serra Antonio
- Losada Serra Carmen
- Losada Serra Manuel
- Losada Serra Maria Fernanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977 , F 6, S 8, H SE 38706, I/A 7 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-41
Empresa: VIÑAS DE ALANGE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Losada Serra Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 583 , F 62, S 8, H BA 11078, I/A 25 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-06
Empresa: PALACIO QUEMADO SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Losada Serra Antonio
- Losada Serra Carmen
- Losada Serra Manuel
- Losada Serra Maria Fernanda
Consejero
- Losada Serra Antonio
- Losada Serra Carmen
- Losada Serra Manuel
- Losada Serra Maria Fernanda
Presidente
Secretario
- Losada Serra Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 137, S 8, H BA 17315, I/A 4 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-06
Empresa: PALACIO QUEMADO SL
Administrador Mancomunado
- Losada Serra Antonio
- Losada Serra Carmen
- Losada Serra Manuel
- Losada Serra Maria Fernanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 137, S 8, H BA 17315, I/A 4 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-06
Empresa: VIÑAS DE ALANGE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Losada Serra Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 210, S 8, H BA 11078, I/A 21 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-06
Empresa: VIÑAS DE ALANGE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Losada Serra Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 209, S 8, H BA 11078, I/A 18 (15/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-06
Información de LOSADA SERRA ANTONIO
Mostramos los datos de LOSADA SERRA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOSADA SERRA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos