LORENZO MITXELENA ALBERTO
Informe ejecutivo de LORENZO MITXELENA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LORENZO MITXELENA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO IDESA XXI SL | Apoderado | 18/11/2015 | 07/04/2017 |
INDUSTRIAS DECOLETAJE ESTAMPACION SL | Apoderado | 05/01/2015 | 03/03/2017 |
MALLABIER 2011 SL | Apoderado | 07/01/2015 | 03/03/2017 |
ORMAZABAL DISTRIBUCION PRIMARIA SL | Apoderado | 02/03/2012 | 21/03/2013 |
VINCULACIONES DE LORENZO MITXELENA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENZO MITXELENA ALBERTO
Empresa: GRUPO IDESA XXI SL
Apoderado
- Lorenzo Mitxelena Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5559 , F 137, S 8, H BI 66629, I/A 9 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-48
Empresa: INDUSTRIAS DECOLETAJE ESTAMPACION SL
Apoderado
- Lorenzo Mitxelena Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 183, S 8, H BI 58980, I/A 19 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-48
Empresa: MALLABIER 2011 SL
Apoderado
- Lorenzo Mitxelena Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 143, S 8, H BI 58979, I/A 15 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-48
Empresa: GRUPO IDESA XXI SL
Apoderado
- Lorenzo Mitxelena Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5559 , F 133, S 8, H BI 66629, I/A 3 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-48
Empresa: MALLABIER 2011 SL
Apoderado
- Lorenzo Mitxelena Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 140, S 8, H BI 58979, I/A 9 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-48
Empresa: INDUSTRIAS DECOLETAJE ESTAMPACION SL
Apoderado
- Lorenzo Mitxelena Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 152, S 8, H BI 58980, I/A 11 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-48
Empresa: ORMAZABAL DISTRIBUCION PRIMARIA SL
Apoderado
- Lorenzo Mitxelena Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5159 , F 84, S 8, H BI 38318, I/A 27 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-48
Empresa: ORMAZABAL DISTRIBUCION PRIMARIA SL
Apoderado
- Lorenzo Mitxelena Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5159 , F 83, S 8, H BI 38318, I/A 26 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-48
Información de LORENZO MITXELENA ALBERTO
Mostramos los datos de LORENZO MITXELENA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENZO MITXELENA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos