INDUSTRIAS DECOLETAJE ESTAMPACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL GOITONDO GOIKOA S/N
Código Postal 48269
Municipio Mallabia
Provincia Bizkaia
Razón Social INDUSTRIAS DECOLETAJE ESTAMPACION SL
CIF B95657862
Capital Social 248577.0 Euros
Actividad Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos
Fecha de Constitución 19/07/2011
Página Web www.ide-sa.es
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor MOORE AMS AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INDUSTRIAS DECOLETAJE ESTAMPACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSTRIAS DECOLETAJE ESTAMPACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agirregomezkorta Aramburu Aurora | Apoderado | 15/01/2016 | 22/12/2022 |
Agirregomezkorta Aranburu Aurora | Apoderado | 30/10/2017 | 22/12/2022 |
Garcia Iturri Tosar Manuel | Administrador Solidario | 16/12/2019 | 22/12/2022 |
GAURVE AUDITORES SLP | Auditor | 21/02/2012 | 22/12/2022 |
GAURVE AUDITORES SLP | Auditor | 29/11/2018 | 22/12/2022 |
MOORE AMS AUDITORES SL | Auditor | 11/01/2021 | 22/12/2022 |
Ormaechevarria Fernandez Alejandro | Administrador Solidario | 16/12/2019 | 22/12/2022 |
Torices Ruiz Marta | Apoderado | 05/01/2015 | 22/12/2022 |
Aizpun Sarasua Jorge | Apoderado | 30/10/2017 | 16/12/2019 |
GRUPO IDESA XXI SL | Administrador Unico | 04/04/2016 | 16/12/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INDUSTRIAS DECOLETAJE ESTAMPACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 192, S 8, H BI 58980, I/A 31 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 192, S 8, H BI 58980, I/A 31 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 192, S 8, H BI 58980, I/A 30 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 192, S 8, H BI 58980, I/A 29 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-48
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 192, S 8, H BI 58980, I/A 28 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 192, S 8, H BI 58980, I/A 28 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 192, S 8, H BI 58980, I/A 28 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-48
Capital Anterior: | 178.277,00 | Euros |
Aumento de capital: | 70.300,00 | Euros |
Capital Actual: | 248.577,00 | Euros |
Porcentaje: | 39,43 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 192, S 8, H BI 58980, I/A 27 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 192, S 8, H BI 58980, I/A 26 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 186, S 8, H BI 58980, I/A 25 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-48