LORENZ ULF ALFRED
Informe ejecutivo de LORENZ ULF ALFRED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LORENZ ULF ALFRED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIRSCH & LORENZ PROJEKT SL | Administrador Solidario | 19/04/2021 | 04/05/2023 |
HIRSCH & LORENZ PROJEKT SL | Liquidador Solidario | 04/05/2023 | 04/05/2023 |
HIRSCH UND LORENZ PROJEKTENTWICKLUNG MALLORCA SL | Administrador Solidario | 07/11/2019 | 10/09/2021 |
HIRSCH UND LORENZ PROJEKTENTWICKLUNG MALLORCA SL | Liquidador Solidario | 10/09/2021 | 10/09/2021 |
VINCULACIONES DE LORENZ ULF ALFRED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENZ ULF ALFRED
Empresa: HIRSCH & LORENZ PROJEKT SL
Liquidador Solidario
- Hirsch Stefan Gunter Andreas
- Lorenz Ulf Alfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2894 , F 146, S 8, H PM 90854, I/A 2 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-07
Empresa: HIRSCH & LORENZ PROJEKT SL
Administrador Solidario
- Hirsch Stefan Gunter Andreas
- Lorenz Ulf Alfred
Liquidador Solidario
- Hirsch Stefan Gunter Andreas
- Lorenz Ulf Alfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2894 , F 146, S 8, H PM 90854, I/A 2 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-07
Liquidador Solidario
- Hirsch Stefan Gunter Andreas
- Lorenz Ulf Alfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2897 , F 195, S 8, H PM 87728, I/A 3 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-07
Administrador Solidario
- Hirsch Stefan Gunter Andreas
- Lorenz Ulf Alfred
Liquidador Solidario
- Hirsch Stefan Gunter Andreas
- Lorenz Ulf Alfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2897 , F 195, S 8, H PM 87728, I/A 3 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-07
Empresa: HIRSCH & LORENZ PROJEKT SL
Administrador Solidario
- Hirsch Stefan Gunter Andreas
- Lorenz Ulf Alfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2894 , F 144, S 8, H PM 90854, I/A 1 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-07
Administrador Solidario
- Hirsch Stefan Gunter Andreas
- Lorenz Ulf Alfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 69, S 8, H PM 87728, I/A 1 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-07
Información de LORENZ ULF ALFRED
Mostramos los datos de LORENZ ULF ALFRED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENZ ULF ALFRED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos