HIRSCH STEFAN GUNTER ANDREAS
Informe ejecutivo de HIRSCH STEFAN GUNTER ANDREAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HIRSCH STEFAN GUNTER ANDREAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIRSCH & LORENZ PROJEKT SL | Administrador Solidario | 19/04/2021 | 04/05/2023 |
HIRSCH & LORENZ PROJEKT SL | Liquidador Solidario | 04/05/2023 | 04/05/2023 |
HIRSCH UND LORENZ PROJEKTENTWICKLUNG MALLORCA SL | Administrador Solidario | 07/11/2019 | 10/09/2021 |
HIRSCH UND LORENZ PROJEKTENTWICKLUNG MALLORCA SL | Liquidador Solidario | 10/09/2021 | 10/09/2021 |
VINCULACIONES DE HIRSCH STEFAN GUNTER ANDREAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HIRSCH STEFAN GUNTER ANDREAS
Empresa: HIRSCH & LORENZ PROJEKT SL
Liquidador Solidario
- Hirsch Stefan Gunter Andreas
- Lorenz Ulf Alfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2894 , F 146, S 8, H PM 90854, I/A 2 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-07
Empresa: HIRSCH & LORENZ PROJEKT SL
Administrador Solidario
- Hirsch Stefan Gunter Andreas
- Lorenz Ulf Alfred
Liquidador Solidario
- Hirsch Stefan Gunter Andreas
- Lorenz Ulf Alfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2894 , F 146, S 8, H PM 90854, I/A 2 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-07
Liquidador Solidario
- Hirsch Stefan Gunter Andreas
- Lorenz Ulf Alfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2897 , F 195, S 8, H PM 87728, I/A 3 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-07
Administrador Solidario
- Hirsch Stefan Gunter Andreas
- Lorenz Ulf Alfred
Liquidador Solidario
- Hirsch Stefan Gunter Andreas
- Lorenz Ulf Alfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2897 , F 195, S 8, H PM 87728, I/A 3 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-07
Empresa: HIRSCH & LORENZ PROJEKT SL
Administrador Solidario
- Hirsch Stefan Gunter Andreas
- Lorenz Ulf Alfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2894 , F 144, S 8, H PM 90854, I/A 1 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-07
Administrador Solidario
- Hirsch Stefan Gunter Andreas
- Lorenz Ulf Alfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 69, S 8, H PM 87728, I/A 1 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-07
Información de HIRSCH STEFAN GUNTER ANDREAS
Mostramos los datos de HIRSCH STEFAN GUNTER ANDREAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HIRSCH STEFAN GUNTER ANDREAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos