LOPEZ SAIZ JUAN JOSE
Informe ejecutivo de LOPEZ SAIZ JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ SAIZ JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOPEZ MARTI E HIJOS SL | Administrador Mancomunado | 30/05/2022 |
VINCULACIONES DE LOPEZ SAIZ JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ SAIZ JUAN JOSE
Empresa: LOPEZ MARTI E HIJOS SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Saiz Ana Maria
- Lopez Saiz Juan Jose
- Lopez Saiz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803, L 370, F 79, S 8, H CS 10160, I/A 5 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-12
Empresa: LOPEZ MARTI E HIJOS SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Saiz Ana Maria
- Lopez Saiz Juan Jose
- Lopez Saiz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803, L 370, F 79, S 8, H CS 10160, I/A 4 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-12
Empresa: PROMOHOGAR LA VALL SL
Liquidador Mancomunado
- Lopez Saiz Ana Maria
- Lopez Saiz Juan Jose
- Lopez Saiz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202, L 765, F 75, S 8, H CS 21696, I/A 2 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-12
Empresa: PROMOHOGAR LA VALL SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Saiz Ana Maria
- Lopez Saiz Juan Jose
- Lopez Saiz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202, L 765, F 75, S 8, H CS 21696, I/A 2 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-12
Empresa: LOPEZ MARTI E HIJOS SL
Administrador Mancomunado
- Ana Maria Lopez Saiz
- Lopez Saiz Juan Jose
- Lopez Saiz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803, L 370, F 79, S 8, H CS 10160, I/A 3 (03/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-12
Información de LOPEZ SAIZ JUAN JOSE
Mostramos los datos de LOPEZ SAIZ JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ SAIZ JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos