LOPEZ SAIZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de LOPEZ SAIZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ SAIZ ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOPEZ MARTI E HIJOS SL | Administrador Mancomunado | 30/05/2022 | |
FORN DE PA ELOISA SL | Administrador Solidario | 11/05/2016 |
VINCULACIONES DE LOPEZ SAIZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ SAIZ ANA MARIA
Empresa: LOPEZ MARTI E HIJOS SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Saiz Ana Maria
- Lopez Saiz Juan Jose
- Lopez Saiz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803, L 370, F 79, S 8, H CS 10160, I/A 5 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-12
Empresa: LOPEZ MARTI E HIJOS SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Saiz Ana Maria
- Lopez Saiz Juan Jose
- Lopez Saiz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803, L 370, F 79, S 8, H CS 10160, I/A 4 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-12
Empresa: PROMOHOGAR LA VALL SL
Liquidador Mancomunado
- Lopez Saiz Ana Maria
- Lopez Saiz Juan Jose
- Lopez Saiz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202, L 765, F 75, S 8, H CS 21696, I/A 2 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-12
Empresa: PROMOHOGAR LA VALL SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Saiz Ana Maria
- Lopez Saiz Juan Jose
- Lopez Saiz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202, L 765, F 75, S 8, H CS 21696, I/A 2 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-12
Empresa: FORN DE PA ELOISA SL
Administrador Solidario
- Lopez Saiz Ana Maria
- Lopez Saiz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798, L 365, F 202, S 8, H CS 10084, I/A 3 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-12
Información de LOPEZ SAIZ ANA MARIA
Mostramos los datos de LOPEZ SAIZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ SAIZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos