LOPEZ PASTOR PALOMA
Informe ejecutivo de LOPEZ PASTOR PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ PASTOR PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOVIA DEL CAMINO SA | Apoderado | 29/02/2024 | |
AUTOVIA DEL CAMINO SA | Apoderado | 06/03/2020 |
VINCULACIONES DE LOPEZ PASTOR PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ PASTOR PALOMA
Empresa: AUTOVIA DEL CAMINO SA
Apoderado
- Carnicas Isidro Patricia
- Carnicas Isidro Patricia
- Carnicas Isidro Patricia
- Garcia Burgos Ana Maria
- Garcia Diez Enrique
- Gasulla Abad Oscar
- Jimenez Carro Ana Belen
- Larrainzar Aloy Ignacio Jesus
- Larrainzar Aloy Ignacio Jesus
- Larrainzar Aloy Ignacio Jesus
- Lopez Pastor Paloma
- Viejo Belon Jose Luis
- Vilanova Abad Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920 , F 112, S 8, H NA 18605, I/A 76 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-31
Empresa: GALVANTULA SL
Administrador Solidario
- De Luis De Blas Borja Teofilo
- Lopez Pastor Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 6, S 8, H NA 37530, I/A 11 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-31
Empresa: AUTOVIA DEL CAMINO SA
Consejero
- Garcia Diez Enrique
- Lopez Pastor Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920 , F 109, S 8, H NA 18605, I/A 66 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-31
Empresa: AUTOVIA DEL CAMINO SA
Apoderado
- De Luis De Blas Borja Teofilo
- Garcia Diez Enrique
- Lopez Pastor Paloma
- Somes Bronte Louise
- Varela Ullastres Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920 , F 107, S 8, H NA 18605, I/A 64 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-31
Empresa: AUTOVIA DEL CAMINO SA
Apoderado
- Garcia Diez Enrique
- Lopez Pastor Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920 , F 107, S 8, H NA 18605, I/A 64 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-31
Empresa: GALVANTULA SL
Administrador Solidario
- De Luis De Blas Borja Teofilo
- Lopez Pastor Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 4, S 8, H NA 37530, I/A 4 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-31
Empresa: AUTOVIA DEL CAMINO SA
Consejero
- Abdallaoui-maan Mokhtar
- Lopez Pastor Paloma
- Somes Bronte Louise
- Varela Ullastres Santiago
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920 , F 106, S 8, H NA 18605, I/A 57 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-31
Empresa: AUTOVIA DEL CAMINO SA
Apoderado
- Garcia Diez Enrique
- Lopez Pastor Paloma
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920 , F 104, S 8, H NA 18605, I/A 56 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-31
Información de LOPEZ PASTOR PALOMA
Mostramos los datos de LOPEZ PASTOR PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ PASTOR PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos